AUTOMOTOKLUB MOST v AČR má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Hořanská cesta 205, 43502 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. AUTOMOTOKLUB MOST v AČR má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AUTOMOTOKLUB MOST v AČR nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AUTOMOTOKLUB MOST v AČR na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 61247 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68455925 | |
Jméno: | AUTOMOTOKLUB RPR MOST v AČR | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Autoklub České republiky neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření pobočného spolku Autoklubu České republiky a pobočný spolek Autoklubu České republiky neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření Autoklubu České republiky. | 31.8.2017 | |
Ve své činnosti Autoklub České republiky nezasahuje do kompetence a samostatnosti klubů. | 31.8.2017 | |
AČR neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření pobočného spolku AČR a pobočný spolek AČR neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření AČR. | 5.5.2015 - 31.8.2017 | |
Ve své činnosti AČR nezasahuje do kompetence a samostatnosti klubů. | 5.5.2015 - 31.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hořanská cesta 205, Most 43502, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Josef Zajíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2015 |
Adresa | 3, 29430 Pětikozly |
předseda | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2017 |
Adresa | Čsl. armády 1781/94, 43401 Most |
předseda | Josef Zajíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2015 do 31.8.2017 |
Adresa | 3, 29430 Pětikozly |
předseda | David Lebeda |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 16.9.2015 |
Adresa | Komenského 1719, 51101 Turnov |
IČO (identifikační číslo): | 68455925 |
---|---|
Jméno: | AUTOMOTOKLUB MOST v AČR |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 8. 9. 1998 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hořanská cesta 205, Most 43401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Svobodová |
---|
IČO: | 68455925 |
---|---|
Firma: | AUTOMOTOKLUB MOST v AČR |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 9. 1998 |
Sídlo: | Hořanská cesta 205, Most 43502 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |