AUTODOPRAVA RADEK SUCHAR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AUTODOPRAVA RADEK SUCHAR s.r.o. (60468742) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Náchodská 444/145, 19300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. AUTODOPRAVA RADEK SUCHAR s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o AUTODOPRAVA RADEK SUCHAR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AUTODOPRAVA RADEK SUCHAR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25627 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60468742 | |
Jméno: | OMIKRON-CONSULTING s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.1.1994 |
Zapsána dne: | 1.1.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náchodská 444/145, Praha 19300, Česká republika | 9.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Poupětova 1128/22, Praha 17000, Česká republika | 9.11.2016 - 9.1.2020 |
Adresa: | Poupětova 22, Praha 7 17000, Česká republika | 13.12.1996 - 9.11.2016 |
Adresa: | Tusarova 45, Praha 7 17000, Česká republika | 1.1.1994 - 13.12.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.1.2020 |
provozování cestovní kanceláře | 16.5.1994 - 9.1.2020 |
zprostředkování v oblasti výrobních kooperací | 1.1.1994 - 10.3.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s vý- jimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl.2a3 cit.zák.) | 1.1.1994 - 10.3.1998 |
zprostředkování v oblasti obchodu | 1.1.1994 - 10.3.1998 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 1.1.1994 - 9.1.2020 |
jednatel | Radek Suchar |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2023 |
Adresa | Libřická 643/14, 19014 Praha |
jednatel | Radek Suchar |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2020 do 15.3.2023 |
Adresa | Libřická 643, 19014 Praha |
jednatel | Ing. Stanislav Němec CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2016 do 9.1.2020 |
Adresa | Hrdoňovická 251/28, 19300 Praha |
jednatel | Ing. Stanislav Němec CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 do 9.11.2016 |
Adresa | Hrdoňovická 251/28, 19300 Praha |
jednatel | Ing. Stanislav Němec CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1998 do 7.11.2013 |
Adresa | Hrdoňovická 251 , 19000 Praha 9-Horní Počernice |
jednatel | Ing. Stanislav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1997 do 10.3.1998 |
Adresa | Hrdoňovická 251 , 19000 Praha 9-Horní Počernice |
jednatel | Ing. Vojtěch Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1997 do 10.3.1998 |
Adresa | Květinková 317/14, 13000 Praha 3 |
jednatel | Ing. Stanislav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1994 do 21.10.1997 |
Adresa | Hrdoňovická 251 , 19000 Praha 9-Horní Počernice |
jednatel | Ing. Vojtěch Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1994 do 21.10.1997 |
Adresa | Květinková 317/14, 13000 Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 60468742 |
---|---|
Jméno: | AUTODOPRAVA RADEK SUCHAR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Poupětova 1128/22, Praha 17000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 7. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 7. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 7. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 1. 2. 1996 |
Ukončení oprávnění | 1. 2. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Stanislav Němec CSc. |
---|
IČO: | 60468742 |
---|---|
Firma: | AUTODOPRAVA RADEK SUCHAR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 20 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 12. 1993 |
Sídlo: | Náchodská 444/145, Praha 19300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |