AUTO DAREBNÍK, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AUTO DAREBNÍK, spol. s r.o. (48910198) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U mlýna 13/1, 68301 Rousínov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 6. 1993 a je stále aktivní. AUTO DAREBNÍK, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o AUTO DAREBNÍK, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AUTO DAREBNÍK, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11400 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48910198 | |
Jméno: | AUTO DAREBNÍK, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.6.1993 |
Zapsána dne: | 9.6.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U mlýna 13/1, Rousínov 68301, Česká republika | 15.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | U mlýna č.p. 1, Rousínov 68301, Česká republika | 18.5.2002 - 15.12.2015 |
Adresa: | U mlýna 1, Rousínov , Česká republika | 9.6.1993 - 18.5.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.12.2015 |
Opravy silničních vozidel | 15.12.2015 |
Klempířství a oprava karoserií | 15.12.2015 |
opravy silničních vozidel | 12.9.2000 - 15.12.2015 |
opravy motorových vozidel | 9.6.1993 - 12.9.2000 |
opravy karosérií | 9.6.1993 - 15.12.2015 |
koupě a prodej potravinářského a nepotravinářského (spotřebního a průmyslového) zboží v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení | 9.6.1993 - 15.12.2015 |
jednatel | Roman Darebník |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2013 |
Adresa | 88, 68301 Rousínov |
jednatel | Roman Darebník |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 29.5.2013 |
Adresa | Habrovanská 8a, 68301 Rousínov |
jednatel | Roman Darebník |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.1997 do 18.5.2002 |
Adresa | V sídlišti 26, Rousínov |
jednatel | Pavel Darebník |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1993 do 14.3.1997 |
Adresa | Grohova 49, Brno |
jednatel | Roman Darebník |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1993 do 14.3.1997 |
Adresa | V sídlišti 26, Rousínov |
IČO (identifikační číslo): | 48910198 |
---|---|
Jméno: | AUTO DAREBNÍK, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 6. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | U mlýna 13/1, Rousínov 68301 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 6. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 6. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 6. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Darebník |
---|
IČO: | 48910198 |
---|---|
Firma: | AUTO DAREBNÍK, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Rousínov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 6. 1993 |
Sídlo: | U mlýna 13/1, Rousínov 68301 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |