AUSTROTOOL spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AUSTROTOOL spol. s r. o. (14501481) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese J. Bendy 1388/34, 37005 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 1991 a je stále aktivní. AUSTROTOOL spol. s r. o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o AUSTROTOOL spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AUSTROTOOL spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 30. 8. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1001 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14501481 | |
Jméno: | AUSTROTOOL spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.8.1991 |
Zapsána dne: | 30.8.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 3.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.6.2014 | |
Výše vkladu jednotlivých společníků a rozsah jejich splacení K. Steinhäusler vklad 75.000,- Kč, splaceno 75.000,- Kč Ing. B. Hůlka vklad 75.000,- kč, splaceno 75.000,- Kč | 2.9.1993 - 22.7.1994 | |
Výše vkladu jednotlivých společníků a rozsah splacení: 1. Karl Steinhäusler vklad 60.000,- kč, splaceno 60.000,- Kč 2. Ing. Bohumil Hůlka vklad 30.000,- Kč, splaceno 30.000,- Kč 3. Regina Mooshammer vklad 60.000,- Kč, splaceno 60.000,- Kč | 23.7.1993 - 2.9.1993 | |
Společnost zastupují dva obchodní vedoucí, pánové Karl Steinhäusler a Ing. Bohumil Hůlka, samostatně. Za společnost se podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis vlastnoruční. Kmenové jmění společnosti činí 150.000,- Kčs, slovy jednostopadesáttisíc korun čsl. Výše vkladu pana Karl Steinhäuslera činí 60.000,- Kčs. Výše vkladu pana Ing. Bohumila Hůlky činí 30.000,- Kčs. Výše vkladu slečny Reginy Mooshammer činí 60.000,- Kčs. | 30.8.1991 - 23.7.1993 |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.7.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. Bendy 1388/34, České Budějovice 37005, Česká republika | 25.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U Výstaviště 1485, České Budějovice 37005, Česká republika | 25.10.2000 - 18.3.2010 |
Adresa: | Pražská 107, České Budějovice , Česká republika | 23.7.1993 - 25.10.2000 |
Adresa: | Krumlovská 23, České Budějovice , Česká republika | 12.12.1991 - 23.7.1993 |
Adresa: | Lannova 31, České Budějovice , Česká republika | 30.8.1991 - 12.12.1991 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.3.2010 |
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu | 31.7.2007 |
správa a údržba nemovitostí | 31.7.2007 - 18.3.2010 |
ubytovací služby | 31.7.2007 - 18.3.2010 |
1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.7.1993 - 18.3.2010 |
2. Zprostředkovatelská činnost | 23.7.1993 - 18.3.2010 |
- vývoz a dovoz, velkoobchod a maloobchod zbožím všeho druhu s vyjímkou případů uvedeného v § 7 odst. 3 b/c/ nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., zprostředkování obchodních zakázek jménem svým i cizím, jakož i na účet svůj i druhého - vykonávání všech ostatních činností a právních jednání, která mohou prospívat výše jmenovaným činnostem a právním jednáním - účast na ostatních podnicích a jejich vedení a zastupování | 30.8.1991 - 23.7.1993 |
jednatel | Miroslav Hromádko |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Labská 1153/3, 37011 České Budějovice |
jednatel | Ing. Bohumil Hůlka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | M. Chlajna 1297/12, 37005 České Budějovice |
jednatel | Markéta Hůlková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | M. Chlajna 1297/12, 37005 České Budějovice |
jednatel | Ing. Bohumil Hůlka |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1999 do 25.11.2016 |
Adresa | M.Chlajna 1297/12, 37005 České Budějovice |
jednatel | Miroslav Hromádko |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2005 do 25.11.2016 |
Adresa | Labská 1153/3, 37011 České Budějovice |
jednatel | Markéta Hůlková |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2014 do 25.11.2016 |
Adresa | M. Chlajna 1297/12, 37005 České Budějovice |
jednatel | Markéta Hůlková |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1997 do 5.6.2014 |
Adresa | M.Chlajna 12, 37005 České Budějovice |
jednatel | Ing. Bohumil Hůlka |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1997 do 24.5.1999 |
Adresa | Krumlovská 23, České Budějovice |
jednatel | Ing. Bohumil Hůlka |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.1994 do 20.3.1997 |
Adresa | Krumlovská 23, České Budějovice |
obchodní vedoucí | Ing. Bohumil Hůlka |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1991 do 20.7.1994 |
Adresa | Krumlovská 23, České Budějovice |
obchodní vedoucí | Karl Steinhäusler |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1991 do 20.7.1994 |
Adresa | Anton Brucknerstrasse 3 , 4810 Gmunden Rakousko |
společník | Regina Mooshammer |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1991 do 2.1.1993 |
Adresa | , 5242 Sankt Johann am Walde 17 |
IČO (identifikační číslo): | 14501481 |
---|---|
Jméno: | AUSTROTOOL spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 8. 1991 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | J. Bendy 1388/34, České Budějovice 37005 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 12. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 4. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Markéta Hůlková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Bohumil Hůlka |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Hromádko |
IČO: | 14501481 |
---|---|
Firma: | AUSTROTOOL spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 8. 1991 |
Sídlo: | J. Bendy 1388/34, České Budějovice 37005 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní ubytování |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Sportovní činnosti |