Aulinger - Most s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Aulinger - Most s.r.o. v likvidaci (05261988) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kostelní 435, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2016 a je stále aktivní. Aulinger - Most s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Aulinger - Most s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Aulinger - Most s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 7. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 279360 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05261988 | |
Jméno: | Trendy Core s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.7.2016 |
Zapsána dne: | 26.7.2016 | |
Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 14.3.2024 byla společnost ke dni 1.4.2024 zrušena s likvidací a byl jmenován její likvidátor. | 1.4.2024 | |
Aulinger - Most s.r.o. v likvidaci se sídlem Kostelní 435, Starý Most, 434 01 Most, identifikační číslo (IČ): 05261988, oznamuje, že vstoupila ke dni 1.4.2024 do likvidace. Likvidátorem byla jmenována JUDr. Dagmar Thomaschke, LL.M., nar. 7.6.1974, adresa pro doručování Varšavská 1168/13, 36001 Karlovy Vary. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese likvidátora Varšavská 1168/13, 36001 Karlovy Vary. | 1.4.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kostelní 435, Most 43401, Česká republika | 29.9.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Varšavská 715/36, Praha 12000, Česká republika | 15.6.2017 - 29.9.2017 |
Adresa: | Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava 70900, Česká republika | 26.7.2016 - 15.6.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.7.2016 |
jednatel | Florian Klaus Aulinger |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2017 |
Adresa | Im-Winkel 29 , Tuntenhausen |
jednatel | Tereza Vinařová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2017 do 29.9.2017 |
Adresa | Žukovského 852/1, 16100 Praha |
jednatel | Tereza Vinařová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2016 do 14.7.2017 |
Adresa | Daškova 3071/4, 14300 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 05261988 |
---|---|
Jméno: | Aulinger - Most s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 7. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kostelní 435, Most 43401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Florian Klaus Aulinger |
---|
IČO: | 05261988 |
---|---|
Firma: | Aulinger - Most s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 26. 7. 2016 |
Sídlo: | Kostelní 435, Most 43401 |
---|
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků |
Ostatní zpracovatelský průmysl |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |