ATTEL Bohemia, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ATTEL Bohemia, s.r.o. (61249467) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Meinlinova 303/13, 19016 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 1994 a je stále aktivní. ATTEL Bohemia, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ATTEL Bohemia, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ATTEL Bohemia, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28903 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61249467 | |
Jméno: | ATTEL Bohemia, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.5.1994 |
Zapsána dne: | 16.5.1994 | |
Společnost ATTEL Bohemia, s.r.o. se sídlem Brno, Pohankova 8, okres Brno-město se z OR vedeného KOS v Praze vymazává ke dni ke dni 2.2.1999. | 2.4.2003 | |
Společnost ATTEL Bohemia, s.r.o. se sídlem Brno, Pohankova 8, okres Brno-město se z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem vymazává ke dni 2.2.1999. | 2.2.1999 - 2.4.2003 | |
Obchodní společnost ATTEL Bohemia, s.r.o. se sídlem Brno s e z a p i s u j e do oddílu C, vložka číslo 32 222 obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně. | 18.11.1998 | |
Notářský zápis sepsán 21. 1. 1994 | 16.5.1994 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.8.2004 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.5.1994 - 27.8.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Meinlinova 303/13, Praha 9 19016, Česká republika | 21.12.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Pohankova 8, Brno , Česká republika | 22.9.1998 - 21.12.2005 |
Adresa: | Trávníčkova 1769, Praha 5 , Česká republika | 16.5.1994 - 22.9.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) živ.zákona dle povolení ČTÚ-152.067/94 ze dne 11.01.1995 | 5.6.1995 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma činností uved. v příl. 1 až 3 zák.č. 455/91 Sb. | 16.5.1994 |
Poradenská činnost v oblasti automatizační a telekomunikační techniky. | 16.5.1994 |
Organizace školení a kurzů. | 16.5.1994 |
jednatel | Jozef Derner |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2005 |
Adresa | Meinlinova 303/13, 19016 Praha 9 |
Jednatel | Klára Dernerová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2005 |
Adresa | Meinlinova 303/13, Praha 9 |
jednatel | Jozef Derner |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2004 do 21.12.2005 |
Adresa | Poľská 4, Košice |
Jednatel | Klára Dernerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2004 do 21.12.2005 |
Adresa | Poľská 4, Košice |
jednatel | Jozef Derner |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1998 do 27.8.2004 |
Adresa | K Verneráku 68/37, Praha 4 |
Jednatel | Klára Dernerová |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1998 do 27.8.2004 |
Adresa | K Verneráku 68/37, Praha 4 |
jednatel | Stanislav Křivanec |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.1994 do 22.9.1998 |
Adresa | Trávníčkova 1769, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 61249467 |
---|---|
Jméno: | ATTEL Bohemia, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 5. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Meinlinova 303/13, Praha 19016 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 5. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 6. 6. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Jozef Derner |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Klára Dernerová |
IČO: | 61249467 |
---|---|
Firma: | ATTEL Bohemia, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Koloděje |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 5. 1994 |
Sídlo: | Meinlinova 303/13, Praha 19016 |
---|
Výroba komunikačních zařízení |
Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní vzdělávání j. n. |