ATOS stavebniny s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ATOS stavebniny s.r.o. (64256472) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sázavská 174, 58401 Ledeč nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 8. 1995 a je stále aktivní. ATOS stavebniny s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ATOS stavebniny s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ATOS stavebniny s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 10. 8. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8423 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64256472 | |
Jméno: | ATOS stavebniny s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.8.1995 |
Zapsána dne: | 10.8.1995 | |
Na společnost ATOS stavebniny s.r.o. přešla sloučením část jmění rozdělované společnosti ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČO 62028081, se sídlem Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce číslo 7007 uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením; rozhodným dnem rozdělení je 1. březen 2021. | 1.3.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 6.8.2014 - 11.12.2020 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 2.8.1995 podle zák. č. 513/91 Sb. | 10.8.1995 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.8.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sázavská 174, Ledeč nad Sázavou 58401, Česká republika | 11.12.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Sázavská 97, Ledeč nad Sázavou 58401, Česká republika | 6.8.2014 - 11.12.2020 |
Adresa: | Nádražní 331, Ledeč nad Sázavou 58401, Česká republika | 10.8.1995 - 5.3.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li k přepravě zvířat nebo věcí | 6.8.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 6.8.2014 |
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní | 25.8.1998 - 6.8.2014 |
Opravy motorových vozidel | 25.8.1998 - 6.8.2014 |
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 25.8.1998 - 6.8.2014 |
koupě zboží za účelem prodeje - obchodní činnost (mimo vyhrazených činností) | 10.8.1995 - 6.8.2014 |
práce speciální mechanizací | 10.8.1995 - 6.8.2014 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 10.8.1995 - 6.8.2014 |
jednatel | Miroslav Tichý |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2013 |
Adresa | Barborka 1313, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Bc. Michaela Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2020 |
Adresa | Barborka 1313, 58401 Ledeč nad Sázavou |
Jednatel | Josef Nechvátal |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2014 do 11.12.2020 |
Adresa | Na Sibiři 386, 58401 Ledeč nad Sázavou |
Jednatel | Josef Nechvátal |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1995 do 6.8.2014 |
Adresa | Na Sibiři 386, Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Miroslav Tichý |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2010 do 24.11.2013 |
Adresa | 6, 58001 Kojetín |
Jednatel | Jiří Lukšíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1995 do 4.11.1998 |
Adresa | Zahradní 1227, Ledeč nad Sázavou |
Jednatel | Otakar Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1995 do 8.1.1998 |
Adresa | Na Skalce 1219, Ledeč nad Sázavou |
IČO (identifikační číslo): | 64256472 |
---|---|
Jméno: | ATOS stavebniny s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 8. 1995 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Sázavská 174, Ledeč nad Sázavou 58401 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2021 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 1. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 3. 8. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 6. 1998 |
Zánik oprávnění | 3. 8. 2010 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 8. 8. 1996 |
IČO: | 64256472 |
---|---|
Firma: | ATOS stavebniny s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Ledeč nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 8. 1995 |
Sídlo: | Sázavská 174, Ledeč nad Sázavou 58401 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |