AtomicDrinks Central Europe s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AtomicDrinks Central Europe s.r.o. (47545925) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Hřebenkách 815/130, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1994 a je stále aktivní. AtomicDrinks Central Europe s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AtomicDrinks Central Europe s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AtomicDrinks Central Europe s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27713 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47545925 | |
Jméno: | MULTISYSTEM spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.4.1994 |
Zapsána dne: | 1.4.1994 | |
Bez souhlasu ostatních společníků je zakázáno podíly zastavovat. Zákaz je zřízen jako věcné právo. | 1.1.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Hřebenkách 815/130, Praha 15000, Česká republika | 8.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Družstevní 353, Velké Opatovice 67963, Česká republika | 9.10.2013 - 8.1.2020 |
Adresa: | Politických vězňů 422, Kolín III , Česká republika | 24.11.1995 - 9.10.2013 |
Adresa: | Na Petříně 957, Kolín II , Česká republika | 1.4.1994 - 24.11.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 9.10.2013 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. | 9.10.2013 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. | 9.10.2013 - 17.7.2020 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem | 1.4.1994 - 9.10.2013 |
jednatel | Marc Lenaerts |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 |
Adresa | Knodbaan 122, 25220 Ranst , |
jednatel | Maciej Kasprowicz |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 do 2.3.2022 |
Adresa | Zakopianska 6, 58-560, Jelenia Góra , |
Jednatel | Andrea Andrlová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2018 do 8.1.2020 |
Adresa | Pražská 141/22, 46001 Liberec |
Jednatel | Petr Makový |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 24.9.2018 |
Adresa | Koubkova 399/10, 12000 Praha |
Jednatel | Petr Makový |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 24.9.2018 |
Adresa | Koubkova 399/10, 12000 Praha |
jednatel | Vlastimil Špera |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2013 do 29.6.2018 |
Adresa | Mírová 732, 51801 Dobruška |
Jednatel | Pavel Piller |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1994 do 9.10.2013 |
Adresa | 192, Kozojedy |
Jednatel | Ing. Luboš Marek |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1994 do 9.10.2013 |
Adresa | Tyršova 976, Kolín II |
IČO (identifikační číslo): | 47545925 |
---|---|
Jméno: | AtomicDrinks Central Europe s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 4. 1994 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Na Hřebenkách 815/130, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 10. 12. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Maciej Kasprowicz |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marc Lenaerts |
IČO: | 47545925 |
---|---|
Firma: | AtomicDrinks Central Europe s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 4. 1994 |
Sídlo: | Na Hřebenkách 815/130, Praha 15000 |
---|
Výroba zámků a kování |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti autoškol |
Opravy počítačů a periferních zařízení |