ATOL Zlín, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ATOL Zlín, s.r.o. v likvidaci (60737263) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese třída Tomáše Bati 627, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 1995 ATOL Zlín, s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ATOL Zlín, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ATOL Zlín, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 3. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18000 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60737263 | |
Jméno: | ATOL Zlín, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.3.1995 |
Zapsána dne: | 29.3.1995 |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.9.2014 | |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.2.1996 - 15.9.2014 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.3.1995 - 13.2.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | třída Tomáše Bati 627, Zlín 76001, Česká republika | 13.1.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Prštné 627, Zlín 76001, Česká republika | 29.3.1995 - 13.1.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
opravy motorových vozidel | 14.6.1999 - 17.2.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.3.1995 - 17.2.2010 |
jednatel | Jiří Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2018 |
Adresa | 91, 76318 Podkopná Lhota |
jednatel | Jiří Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 28.9.2018 |
Adresa | Na Honech I 4905, 76005 Zlín |
jednatel | Jiří Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2012 do 15.9.2014 |
Adresa | Na Honech I 4905, 76005 Zlín |
jednatel | Jiří Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1995 do 19.3.2012 |
Adresa | Na honech 4905, 76005 Zlín |
jednatel | Jiří Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1995 do 14.6.1999 |
Adresa | U Trojáku 4596, 76001 Zlín |
jednatel | Vojtěch Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1995 do 14.6.1999 |
Adresa | Chelčického 826 , 76302 Zlín - Malenovice |
IČO: | 60737263 |
---|---|
Firma: | ATOL Zlín, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 1. 1995 |
Sídlo: | 627, Zlín 76001 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost |