ATIMA, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ATIMA, s.r.o. v likvidaci (65409566) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Borovanského 2215/1, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 1996 ATIMA, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ATIMA, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ATIMA, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 3. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44298 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65409566 | |
Jméno: | ATIMA, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.3.1996 |
Zapsána dne: | 28.3.1996 | |
Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 16.4.2007,č.j. 80 Cm 32/2007-10,které nabylo právní moci dne 13.6.2007 o zrušení společnosti s likvidací a jmenoval likvidátora společnosti. | 2.8.2007 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.3.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Borovanského 2215/1, Praha 15500, Česká republika | 2.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Borovanského 2215, Praha 5 , Česká republika | 28.3.1996 - 2.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených vpříl. 1-3 zákona č. 455/91 Sb. | 28.3.1996 - 25.2.2008 |
jednatel | Ing. Mamdouh Atie |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 |
Adresa | Břízová 550, 25090 Jirny |
jednatel | Ing. Mamdouh Atie |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.1996 do 14.9.2016 |
Adresa | Husitská 44, Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 65409566 |
---|---|
Jméno: | ATIMA, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 3. 1996 |
Sídlo: | Borovanského 2215/1, Praha 15500 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Mamdouh Atie |
---|
IČO: | 65409566 |
---|---|
Firma: | ATIMA, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 3. 1996 |
Sídlo: | Borovanského 2215/1, Praha 15500 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |