ATESTA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ATESTA s.r.o. (45354529) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zborovská 158/36, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 1992 a je stále aktivní. ATESTA s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ATESTA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ATESTA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 10. 2. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1664 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45354529 | |
Jméno: | ATESTA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.2.1992 |
Zapsána dne: | 10.2.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.11.2014 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.2.1992 - 24.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zborovská 158/36, Plzeň 30100, Česká republika | 24.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Zborovská 158/36, Plzeň 30134, Česká republika | 12.3.2002 - 24.11.2014 |
Adresa: | Zborovská 36, Plzeň 30134, Česká republika | 27.2.1996 - 12.3.2002 |
Adresa: | Mostní 9, Plzeň 30134, Česká republika | 10.2.1992 - 27.2.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.11.2014 |
specializovaný maloobchod | 12.3.2002 - 24.11.2014 |
velkoobchod | 12.3.2002 - 24.11.2014 |
zprostředkování obchodu | 12.3.2002 - 24.11.2014 |
zprostředkování služeb | 12.3.2002 - 24.11.2014 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 12.3.2002 - 24.11.2014 |
projektová činnost ve výstavbě | 12.3.2002 - 24.11.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 12.3.2002 - 24.11.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.2.1996 - 12.3.2002 |
zprostředkování obchodu a služeb | 27.2.1996 - 12.3.2002 |
inženýrská činnost | 27.2.1996 - 12.3.2002 |
projektová činnost v investiční výstavbě | 27.2.1996 - 12.3.2002 |
provádění bytových a občanských staveb | 27.2.1996 - 12.3.2002 |
projektování elektrických zařízení | 27.2.1996 - 24.11.2014 |
Dodavatelská stavebně montážní činnost | 10.2.1992 - 27.2.1996 |
Poradenská a obchodní činnost | 10.2.1992 - 27.2.1996 |
Zprostředkovatelská činnost v obchodě a dodavatelských vztazích | 10.2.1992 - 27.2.1996 |
Technická pomoc | 10.2.1992 - 27.2.1996 |
Inženýrská činnost | 10.2.1992 - 27.2.1996 |
Návrhy interierů a firemních označení | 10.2.1992 - 27.2.1996 |
Projekční práce | 10.2.1992 - 27.2.1996 |
Ing. Roman Grőssl | |
Ve funkci | od 8.12.2014 |
Adresa | Na Chmelnicích 1243, 33401 Přeštice |
Jednatel | Roman Grőssl |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2014 do 8.12.2014 |
Adresa | Na Chmelnicích 1243, 33401 Přeštice |
Jednatel | Ing. Vladimír Razima |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2002 do 24.11.2014 |
Adresa | Heyrovského 36, Plzeň |
Jednatel | Ing.arch. Hana Przygrodská |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2002 do 24.11.2014 |
Adresa | Mostní 9, Plzeň |
Jednatel | Ing. Vladimír Razima |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.1996 do 12.3.2002 |
Adresa | Heyrovského 36, Plzeň |
Jednatel | Ing.arch. Hana Przygrodská |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.1996 do 12.3.2002 |
Adresa | Mostní 9, Plzeň |
Jednatel | Ing. Vladimír Razima |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1992 do 27.2.1996 |
Adresa | Heyrovského 36, Plzeň |
Jednatel | Ing.arch. Hana Przygrodská |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1992 do 27.2.1996 |
Adresa | Majakovského 38, Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 45354529 |
---|---|
Jméno: | ATESTA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 2. 1992 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Zborovská 158/36, Plzeň 30100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 12. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 12. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 3. 1. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Grössl |
---|
IČO: | 45354529 |
---|---|
Firma: | ATESTA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 2. 1992 |
Sídlo: | Zborovská 158/36, Plzeň 30100 |
---|
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Specializované návrhářské činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Ostatní sportovní činnosti |