ATENUM INVESTIS s.r.o. "^ v likvidaci "^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ATENUM INVESTIS s.r.o. "^ v likvidaci "^ (07353791) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 28. října 770/6, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 8. 2018 a je stále aktivní. ATENUM INVESTIS s.r.o. "^ v likvidaci "^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ATENUM INVESTIS s.r.o. "^ v likvidaci "^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ATENUM INVESTIS s.r.o. "^ v likvidaci "^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 8. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 75486 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07353791 | |
Jméno: | ATENUM INVESTIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.8.2018 |
Zapsána dne: | 8.8.2018 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.6.2021, č.j.28 Cm 15/2021 -7, které nabylo právní moci dne 13.8.2021, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 20.9.2021 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.8.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. října 770/6, Ostrava 70200, Česká republika | 27.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Dlouhá 194/3, Ostrava 70200, Česká republika | 13.6.2019 - 27.11.2019 |
Adresa: | Hlubinská 1378/36, Ostrava 70200, Česká republika | 8.8.2018 - 13.6.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.7.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.8.2018 - 17.6.2019 |
jednatel | Jacek Borowczyk |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2019 |
Adresa | ul. 3 maja 4 , Komorniki |
Jednatel | Kamil Sebastian Góralski |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2018 do 27.11.2019 |
Adresa | ul. Konopnickiej 23 , Kostrzyn |
jednatel | Paweł Piecewicz |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2018 do 9.11.2018 |
Adresa | Święty Marcin 29 , Poznań |
jednatel | Paweł Piecewicz |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2018 do 9.11.2018 |
Adresa | Święty Marcin 29 , Poznań |
IČO (identifikační číslo): | 07353791 |
---|---|
Jméno: | ATENUM INVESTIS s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 8. 2018 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2018 |
Zánik oprávnění | 11. 6. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Jacek Borowczyk |
---|
IČO: | 07353791 |
---|---|
Firma: | ATENUM INVESTIS s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 8. 2018 |
Sídlo: | 28. října 770/6, Ostrava 70200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |