atelierINN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
atelierINN s.r.o. (25192671) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tylova 514, 54401 Dvůr Králové nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 1999 a již ukončila svou činnost. atelierINN s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o atelierINN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro atelierINN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 19. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21859 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25192671 | |
Jméno: | atelierINN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.4.1999 |
Zapsána dne: | 19.4.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 3.7.2014 - 27.10.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tylova 514, Dvůr Králové nad Labem 54401, Česká republika | 30.11.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Hradecká 497, Dvůr Králové nad Labem 54401, Česká republika | 3.7.2014 - 30.11.2021 |
Adresa: | Přední Výtoň 99, Frymburk 38279, Česká republika | 19.4.1999 - 20.10.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Masérské, rekondiční a regenerační služby | 3.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.7.2014 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 3.7.2014 |
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb | 15.5.2008 - 3.7.2014 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 15.5.2008 - 3.7.2014 |
překladatelská a tlumočnická činnost | 15.5.2008 - 3.7.2014 |
reklamní činnost a marketing | 21.9.2006 - 3.7.2014 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 1.1.2002 - 21.9.2006 |
provozování solárií | 1.1.2002 - 21.9.2006 |
směnárenská činnost | 1.1.2002 - 21.9.2006 |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 1.1.2002 - 3.7.2014 |
masérské, rekondiční a regenerační služby | 1.1.2002 - 3.7.2014 |
produkce audiovizuálního díla | 29.1.2001 - 3.7.2014 |
hostinská činnost | 19.4.1999 |
sportovní a rehabilitační činnost | 19.4.1999 - 1.1.2002 |
správa bytů a domovnická činnost | 19.4.1999 - 21.9.2006 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.4.1999 - 3.7.2014 |
ubytovací činnost | 19.4.1999 - 3.7.2014 |
zprostředkovatelská činnost obchodu a služeb | 19.4.1999 - 3.7.2014 |
jednatel | Jana Rejlová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2021 |
Adresa | Tylova 514, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
jednatel | Jana Rejlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2014 do 8.10.2021 |
Adresa | Hradecká 497, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
jednatel | Jana Rejlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2006 do 3.7.2014 |
Adresa | Hradecká 497, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
jednatel | Jana Rejlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2002 do 12.1.2006 |
Adresa | 79, Přední Výtoň |
Jednatel | Jana Václavíková |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2001 do 1.1.2002 |
Adresa | Lesní 267, Vyšší Brod |
Jednatel | František Jakubec |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1999 do 29.1.2001 |
Adresa | Špičák 120, 38101 Český Krumlov |
IČO (identifikační číslo): | 25192671 |
---|---|
Jméno: | atelierINN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 18 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Hradecká 497, Dvůr Králové nad Labem 54401 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 1. 4. 2014 |
Přerušeno od | 12. 2. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1999 |
Přerušeno od | 12. 2. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1999 |
Přerušeno od | 12. 2. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1999 |
Přerušeno od | 12. 2. 2020 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 3. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 2. 1. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Rejlová |
---|
IČO: | 25192671 |
---|---|
Firma: | atelierINN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Dvůr Králové nad Labem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 4. 1999 |
Sídlo: | Tylova 514, Dvůr Králové nad Labem 54401 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Rozmnožování nahraných nosičů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |