ATC AVIATION Services s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ATC AVIATION Services s.r.o. (25760572) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K letišti 1049/57, 16100 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1999 a je stále aktivní. ATC AVIATION Services s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ATC AVIATION Services s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ATC AVIATION Services s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 67789 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25760572 | |
Jméno: | Star ways airline services s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.5.1999 |
Zapsána dne: | 5.5.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.5.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K letišti 1049/57, Praha 16100, Česká republika | 28.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | K Letišti 57/1049, Praha 6 , Česká republika | 5.5.1999 - 28.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 7.12.2021 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.5.1999 - 7.12.2021 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 5.5.1999 - 7.12.2021 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti nákladní přepravy | 5.5.1999 - 7.12.2021 |
jednatel | Andreas Möbius |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2020 |
Adresa | Wingertstraße 2A , 64331 Weiterstadt |
jednatel | Christian Glaser |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 28.8.2020 |
Adresa | Klederinger Strasse 44 Haus 74 , Vídeň |
jednatel | Christian Glaser |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2004 do 28.11.2016 |
Adresa | , Klederinger Strasse 44 Haus 74, A - 1100 Vídeň |
jednatel | Christian Glaser |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2004 do 28.11.2016 |
Adresa | , Klederinger Strasse 44 Haus 74, A - 1100 Vídeň |
Jednatel | Pavel Landovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2002 do 15.11.2004 |
Adresa | Janského 2371/89, 15500 Praha 5 |
Jednatel | Alena Osvaldová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2000 do 18.9.2002 |
Adresa | Frýdlantská 1310, Praha 8 |
Jednatel | Martina Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.1999 do 10.5.2000 |
Adresa | Pod Svahem 30, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25760572 |
---|---|
Jméno: | ATC AVIATION Services s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 5. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | K letišti 1049/57, Praha 16100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Andreas Möbius |
---|
IČO: | 25760572 |
---|---|
Firma: | ATC AVIATION Services s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 5. 5. 1999 |
Sídlo: | K letišti 1049/57, Praha 16100 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Vedlejší činnosti v dopravě |