ASYX reality, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASYX reality, s.r.o. (25452754) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korunní 2569/108, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 2002 a je stále aktivní. ASYX reality, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ASYX reality, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASYX reality, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 10. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18966 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25452754 | |
Jméno: | ASYX reality, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.10.2002 |
Zapsána dne: | 2.10.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.10.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 2569/108, Praha 10100, Česká republika | 3.4.2024 |
---|---|---|
Adresa: | V podluží 679/2, Praha 14000, Česká republika | 16.5.2013 - 3.4.2024 |
Adresa: | Podhorská 581/28, Jablonec nad Nisou 46601, Česká republika | 2.10.2002 - 16.5.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
realitní činnost | 2.10.2002 |
správa a údržba nemovitostí | 2.10.2002 |
jednatel | Zuzana Mikásková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2021 |
Adresa | Lužická 864, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou |
jednatel | Kateřina Ferfecká |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2013 do 6.10.2021 |
Adresa | Polní 801, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou |
Jednatel | Mgr. Zdeněk Thorovský |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2009 do 16.5.2013 |
Adresa | 183, 46822 Koberovy |
Jednatel | Mgr. Zdeněk Thorovský |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2002 do 17.6.2009 |
Adresa | Palackého 2136/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Bc. David Ferfecký |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2004 do 17.6.2009 |
Adresa | Budovatelů 3397/12, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | David Ferfecký |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2002 do 29.11.2004 |
Adresa | Budovatelů 3397/12, 46601 Jablonec nad Nisou |
IČO (identifikační číslo): | 25452754 |
---|---|
Jméno: | ASYX reality, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 10. 2002 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 11. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Zuzana Mikásková |
---|
IČO: | 25452754 |
---|---|
Firma: | ASYX reality, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 10. 2002 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |