ASTRA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASTRA s.r.o. (62968068) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rožmitálská 153, 26272 Březnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 1996 a je stále aktivní. ASTRA s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ASTRA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASTRA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 4. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44426 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62968068 | |
Jméno: | ASTRA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.4.1996 |
Zapsána dne: | 2.4.1996 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.4.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rožmitálská 153, Březnice 26272, Česká republika | 30.7.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Rožmitálská , Březnice 26272, Česká republika | 2.4.1996 - 30.7.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 5.5.2023 |
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 6.4.2019 |
- hostinská činnost | 6.4.2019 |
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.4.2019 - 5.5.2023 |
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy | 2.4.1996 - 6.4.2019 |
koupě zboží za účelem jeho dlašího prodeje a prodej | 2.4.1996 - 6.4.2019 |
jednatel | Eva Veltruská |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2023 |
Adresa | Na kloboučku 475, 26272 Březnice |
Jednatel | Jan Veltruský |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2019 |
Adresa | Na kloboučku 475, 26272 Březnice |
Jednatel | Božena Veltruská |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1996 do 6.4.2019 |
Adresa | Na kloboučku 475, 26272 Březnice |
Jednatel | Jan Veltruský |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1996 do 6.4.2019 |
Adresa | Na kloboučku 475, 26272 Březnice |
Jednatel | Ing. Jiří Veltruský |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 do 19.10.2018 |
Adresa | Na kloboučku 475, 26272 Březnice |
Jednatel | Ing. Jiří Veltruský |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 do 19.10.2018 |
Adresa | Na kloboučku 475, 26272 Březnice |
Jednatel | Ing. Jiří Veltruský |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1996 do 1.4.2017 |
Adresa | Na kloboučku 475, 26272 Březnice |
IČO (identifikační číslo): | 62968068 |
---|---|
Jméno: | ASTRA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 4. 1996 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Rožmitálská 153, Březnice 26272 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 9. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 21. 4. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Veltruský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Veltruský |
Člen statutárního orgánu: | Božena Veltruská |
IČO: | 62968068 |
---|---|
Firma: | ASTRA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Březnice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 4. 1996 |
Sídlo: | Rožmitálská 153, Březnice 26272 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s nápoji |
Pohostinství |