ASTORIX s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASTORIX s.r.o. v likvidaci (25418661) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Prosetická 236/36, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2000 a je stále aktivní. ASTORIX s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ASTORIX s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASTORIX s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 6. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16916 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25418661 | |
Jméno: | ASTORIX s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.6.2000 |
Zapsána dne: | 27.6.2000 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 68 Cm 22/2021-21, ze dne 23. 5. 2022, byla zrušena s likvidací společnost ASTORIX s.r.o., sídlem Prosetická 236/36, Prosetice, 415 01 Teplice, identifikační číslo: 25418661 . Us nesení nabylo právní moci dne 22. 6. 2022. | 16.9.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Prosetická 236/36, Teplice 41501, Česká republika | 26.2.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská 2977, Teplice 1 41501, Česká republika | 27.6.2000 - 18.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 27.6.2000 |
Jednatel | Ruslan Vladimirovič Trunin |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 |
Adresa | Pod hvězdárnou 225/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Ruslan Vladimirovič Trunin |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 do 10.2.2021 |
Adresa | náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Ruslan Vladimirovič Trunin |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2019 do 16.12.2020 |
Adresa | Pod hvězdárnou 225/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Ruslan Trunin |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 30.7.2019 |
Adresa | Pod hvězdárnou 225/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Tatiana Dmitrijevna Tippmannová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2018 do 4.7.2018 |
Adresa | Palachova 663/47, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Tatiana Dmitrijevna Tippmannová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2018 do 4.7.2018 |
Adresa | Palachova 663/47, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Tatiana Dmitijevna Tippmannová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2017 do 19.2.2018 |
Adresa | Palachova 663/47, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Tatiana Dmitijevna Tippmannová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2017 do 19.2.2018 |
Adresa | Palachova 663/47, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Tatiana Artemova |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 2.10.2017 |
Adresa | Palachova 663/47, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Tatiana Artemova |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 2.10.2017 |
Adresa | Palachova 663/47, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Ruslan Trunin |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2007 do 28.11.2015 |
Adresa | , Alexandrovskaja 77/1-123, Vsevoložsk, Ruská federace v ČR: Prosetická 236/36, Teplice, PSČ 415 01 |
Jednatel | Tatiana Artemova |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2009 do 28.11.2015 |
Adresa | , pobyt v ČR: Roudnice nad Labem, Rvačov 109, PSČ 413 01 trvale bytem: Ekatěrinburg, Frejzerovčikov 38, 620 057 |
Jednatel | Tatiana Artemova |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2009 do 28.11.2015 |
Adresa | , pobyt v ČR: Roudnice nad Labem, Rvačov 109, PSČ 413 01 trvale bytem: Ekatěrinburg, Frejzerovčikov 38, 620 057 |
Jednatel | Rouslan Trounine |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2002 do 27.2.2007 |
Adresa | , Alexandrovskaja 77/1-123, Vsevoložsk, Ruská federace v ČR: Prosetická 236/36, Teplice, PSČ 415 01 |
Jednatel | Rouslan Trounine |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2000 do 18.12.2002 |
Adresa | , Alexandrovskaja 77/1-123, Vsevoložsk, Ruská federace v ČR: Pražská 2977, Teplice, PSČ 415 01 |
IČO (identifikační číslo): | 25418661 |
---|---|
Jméno: | ASTORIX s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 6. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Prosetická 236/36, Teplice 41501 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25418661 |
---|---|
Firma: | ASTORIX s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 6. 2000 |
Sídlo: | Prosetická 236/36, Teplice 41501 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |