ASTA-LA-VISTA, CZ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASTA-LA-VISTA, CZ s.r.o. v likvidaci (25496867) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mírové náměstí 3097/37, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 2004 a je stále aktivní. ASTA-LA-VISTA, CZ s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ASTA-LA-VISTA, CZ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASTA-LA-VISTA, CZ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 13. 10. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21068 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25496867 | |
Jméno: | ASTA-LA-VISTA, CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.10.2004 |
Zapsána dne: | 13.10.2004 | |
Právním důvodem zrušení společnosti je usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 10. 2023, č.j. 72 Cm 14/2021-52 (právní moc dnem 27. 4. 2024), kterým bylo rozhodnuto o zrušení společnosti, nařízení její likvidace a jmenován likvidátor soudem. | 8.7.2024 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.10.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 2.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 13.10.2004 - 2.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
štukatérství | 7.3.2005 - 10.6.2021 |
zednictví | 7.3.2005 - 10.6.2021 |
přípravné práce pro stavby | 13.10.2004 - 10.6.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle ust. § 4 živn. zák. | 13.10.2004 |
Jednatel | Sergii Iakymchuk |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2008 |
Adresa | , Rivne, Krušelnycka 32/17 |
Jednatel | Mariya Berezhnyk |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2004 do 24.4.2008 |
Adresa | , trvale bytem Kalyny, ul. Franka 44A, Tjačivskiy okr., Zakarpatská obl., Ukrajina, bytem v ČR Ústí nad Labem, Březí 8 |
Jednatel | Alexandr Tašlykov |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2004 do 29.12.2004 |
Adresa | Žukovova 753/9, 40003 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 25496867 |
---|---|
Jméno: | ASTA-LA-VISTA, CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 10. 2004 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 11. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 10. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25496867 |
---|---|
Firma: | ASTA-LA-VISTA, CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 10. 2004 |
Sídlo: | Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |