ASPIS AWENTO s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASPIS AWENTO s.r.o. "v likvidaci" (48398454) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cihelní 1191/95, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1993 ASPIS AWENTO s.r.o. "v likvidaci" má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ASPIS AWENTO s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASPIS AWENTO s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 2. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10352 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48398454 | |
Jméno: | ASPIS AWENTO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.2.1993 |
Zapsána dne: | 1.2.1993 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.2.2022, č.j. 28 Cm 196/2021-10, které nabylo právní moci dne 26.3.2022, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 1.4.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.2.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cihelní 1191/95, Ostrava 70200, Česká republika | 29.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Keltičkova 334/36, Ostrava 71000, Česká republika | 22.12.2003 - 22.11.2006 |
Adresa: | Poštovní 9 , Ostrava 1 70100, Česká republika | 24.9.1993 - 22.12.2003 |
Adresa: | ul. V. Košaře č. 5/124 , Ostrava 3 - Dubina 70500, Česká republika | 1.2.1993 - 24.9.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.8.2016 - 18.1.2021 |
Vedení spisovny | 29.8.2016 - 18.1.2021 |
vedení spisovny | 22.11.2006 - 29.8.2016 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 22.11.2006 - 29.8.2016 |
správa a údržba nemovitostí | 22.11.2006 - 29.8.2016 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 22.12.2003 - 29.8.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.2.1993 - 29.8.2016 |
zprostředkování obchodu | 1.2.1993 - 29.8.2016 |
Jednatel | Antonín Vavřík |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2016 do 11.6.2020 |
Adresa | Mariánskohorská 2746/17, 70200 Ostrava |
jednatel | Antonín Vavřík |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2003 do 29.8.2016 |
Adresa | Mariánskohorská 2746/17, 70200 Ostrava |
jednatel | Miluše Vavříková |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1993 do 22.12.2003 |
Adresa | Poštovní 9 , 70100 Ostrava 1 |
jednatel | Naděžda Gadlinová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1997 do 22.12.2003 |
Adresa | Poštovní 9 , 70100 Ostrava 1 |
jednatel | Jaroslav Vavřík |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.1998 do 22.12.2003 |
Adresa | Poštovní 9, 70100 Ostrava 1 |
jednatel | Václav Vavřík |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.1993 do 20.8.1998 |
Adresa | ul. V. Košaře č. 5/124 , 70500 Ostrava 3 - Dubina |
jednatel | Jana Vavříková |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1993 do 20.8.1998 |
Adresa | V. Košaře 5/124 , 70500 Ostrava 3-Dubina |
jednatel | Naděžda Vavříková |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1993 do 3.2.1997 |
Adresa | Poštovní 9 , 70100 Ostrava 1 |
IČO: | 48398454 |
---|---|
Firma: | ASPIS AWENTO s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 2. 1993 |
Sídlo: | Cihelní 1191/95, Ostrava 70200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Činnosti vedení podniků |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní vzdělávání |