Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. (13583701) je Spolek. Sídlí na adrese Sukova 49/4, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 344 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 13583701 | |
Jméno: | Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sukova 49/4, Brno 60200, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
prezident asociace | Ing. Jan Šrůtek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2023 |
Adresa | Palackého třída 2541/100, 61200 Brno |
I viceprezident | Ing. Jan Šrůtek |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2020 do 4.4.2023 |
Adresa | Palackého třída 2541/100, 61200 Brno |
člen | Ing. Eliška Čiháčková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 do 4.4.2023 |
Adresa | Nádražní 342, 68501 Bučovice |
člen | Ing. Martin Kořínek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 do 4.4.2023 |
Adresa | Roztocká 118, 25264 Úholičky |
Prezident | Bc. Jaroslav Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 do 5.8.2022 |
Adresa | Pavlovská 508/3, 62300 Brno |
člen | Ing. Pavel Klega |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2020 do 7.4.2022 |
Adresa | 103, 78354 Přáslavice |
člen | Josef Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2020 do 7.4.2022 |
Adresa | Krymská 378/13, 62500 Brno |
II viceprezident | JUDr. Petr Kožmín LL.M., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2020 do 27.1.2022 |
Adresa | Pravdova 1062, 34201 Sušice |
člen | Ing. Jakub Marek MSc. |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2020 do 27.1.2022 |
Adresa | Tererova 1357/10, 14900 Praha |
člen | Petr Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2020 do 27.1.2022 |
Adresa | 123, 27055 Pochvalov |
člen | Ing. Eliška Čiháčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.1.2022 |
Adresa | Nádražní 342, 68501 Bučovice |
Prezident | Bc. Jaroslav Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.1.2022 |
Adresa | Pavlovská 508/3, 62300 Brno |
člen | Dagmar Slatinová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 22.6.2021 |
Adresa | Hubrova 2264/9, 62800 Brno |
člen | Ing. Pavel Klega |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2020 do 2.12.2020 |
Adresa | Stiborova 574/10, 77900 Olomouc |
člen | Ing. František Pandula |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | Švermova 260/6, 62500 Brno |
člen | Ing. Jaromír Frýbort |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | 149, 78344 Drahanovice |
člen | Mgr. Viktor Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | Větrná 714, 56601 Vysoké Mýto |
člen | Ing. Karel Klein |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | Sv. Čecha 87, 56601 Vysoké Mýto |
II. viceprezident | Josef Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | Krymská 378/13, 62500 Brno |
I. viceprezident | JUDr. Petr Kožmín |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | Pravdova 1062, 34201 Sušice |
člen | Miroslav Feber |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | 190, 73901 Baška |
člen | Ing. Lenka Průšová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | Pavlovská 508/3, 62300 Brno |
IČO: | 13583701 |
---|---|
Firma: | Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 9. 1990 |
Sídlo: | Sukova 49/4, Brno 60200 |
---|
Činnosti profesních organizací |