Asociace správců SF, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Asociace správců SF, z.s. (09849424) je Spolek. Sídlí na adrese Sokolovská 327/29, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2021 Asociace správců SF, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Asociace správců SF, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Asociace správců SF, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 2. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 74397 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09849424 | |
Jméno: | Asociace správců SF, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 9.2.2021 |
Zapsána dne: | 9.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 327/29, Praha 18600, Česká republika | 21.10.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Mánesova 917/28, Praha 12000, Česká republika | 9.2.2021 - 21.10.2021 |
předseda | Ivan Machoň |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2023 |
Adresa | Řehníkova 2124, 25301 Hostivice |
člen | Jiří Grőssl |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 |
Adresa | Bohumínská 526, 19900 Praha |
člen | Vít Pišna |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 |
Adresa | Vrbová 863, 37006 Srubec |
člen | Jiří Pihera |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 |
Adresa | Livornská 431, 10900 Praha |
člen | Ing. Tomáš Galus |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 |
Adresa | Zahradní 1074/13, 74801 Hlučín |
předseda | Ivan Machoň |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2022 do 6.9.2023 |
Adresa | V uličkách 882, 16400 Praha |
předseda | Ivan Machoň |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2021 do 23.11.2022 |
Adresa | Palmetová 2234/49, 14300 Praha |
předseda | Ivan Machoň |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 do 8.10.2021 |
Adresa | Spinozova 1825/5, 14300 Praha |
IČO: | 09849424 |
---|---|
Firma: | Asociace správců SF, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 2. 2021 |
Sídlo: | Sokolovská 327/29, Praha 18600 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |