Asociace pro rozvoj vzdělání, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Asociace pro rozvoj vzdělání, z.s. (22898972) je Spolek. Sídlí na adrese Jeneweinova 113/35, 61700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Asociace pro rozvoj vzdělání, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Asociace pro rozvoj vzdělání, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Asociace pro rozvoj vzdělání, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 15544 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22898972 | |
Jméno: | Asociace pro rozvoj vzdělání, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeneweinova 113/35, Brno 61700, Česká republika | 7.5.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Jeneweinova 680/37a, Brno 61700, Česká republika | 1.1.2014 - 7.5.2018 |
člen | Ángel Miquel Aymar |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2023 |
Adresa | U Písecké brány 266/24, 16000 Praha |
místopředseda | Ing. Bohumil Bobek |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2023 |
Adresa | Nerudova 800/64, 67401 Třebíč |
pokladník | Jan Fiksa |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2023 |
Adresa | Klíčovská 792/9, 19000 Praha |
člen | Vojtěch Lerche |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2023 |
Adresa | náměstí SNP 1121/13, 61300 Brno |
předseda | Jan Kubizňák |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2023 |
Adresa | Evropská 648/102, 16000 Praha |
předseda | Ing. František Štourač |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2021 do 15.9.2023 |
Adresa | Ochozská 1503/24, 62800 Brno |
místopředseda | Ing. Bohumil Bobek |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2021 do 15.9.2023 |
Adresa | Nerudova 800/64, 67401 Třebíč |
pokladník | Jan Fiksa |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2021 do 15.9.2023 |
Adresa | Klíčovská 792/9, 19000 Praha |
člen | Ing. Dominik Steinhauser |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2021 do 15.9.2023 |
Adresa | Náměstí 6, 37853 Strmilov |
člen | Mgr. Vojtěch Lerche |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2021 do 15.9.2023 |
Adresa | náměstí SNP 1121/13, 61300 Brno |
předseda | Ing. František Štourač |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2018 do 28.4.2021 |
Adresa | Ochozská 1503/24, 62800 Brno |
místopředseda | Ing. Bohumil Bobek |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2018 do 28.4.2021 |
Adresa | Nerudova 800/64, 67401 Třebíč |
pokladník | Ing. Petr Martinek |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2018 do 28.4.2021 |
Adresa | Zemědělská 1687/32, 61300 Brno |
člen | Jan Sluka |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2018 do 28.4.2021 |
Adresa | Zemědělská 1687/32, 61300 Brno |
člen | Ing. Dominik Steinhauser |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2018 do 28.4.2021 |
Adresa | Náměstí 6, 37853 Strmilov |
IČO: | 22898972 |
---|---|
Firma: | Asociace pro rozvoj vzdělání, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 3. 2011 |
Sídlo: | Jeneweinova 113/35, Brno 61700 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |