ASKOM - topná tělesa s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASKOM - topná tělesa s.r.o. (25580043) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hviezdoslavova 1359/53, 62700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1999 ASKOM - topná tělesa s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ASKOM - topná tělesa s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASKOM - topná tělesa s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 11. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35421 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25580043 | |
Jméno: | ASKOM - topná tělesa s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.11.1999 |
Zapsána dne: | 1.11.1999 | |
Usnesením Okresního soudu Brno-venkov ze dne 10.7.2002 sp.zn. 15 Nc 7228/2002-2 byla nařízena exekuce vůči povinnému Zdeňku Lukovi, r.č. 540502/0533, Moravany, Hlavní 126/18. | 6.12.2002 - 20.1.2010 |
Základní kapitál | 280 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.11.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hviezdoslavova 1359/53, Brno 62700, Česká republika | 6.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Hviezdoslavova 53, Brno 62700, Česká republika | 10.6.2005 - 6.1.2020 |
Adresa: | Rokycanova 29, č.p. 1591, Brno 61500, Česká republika | 25.6.2002 - 10.6.2005 |
Adresa: | Rokycanova 29, Brno 61500, Česká republika | 1.11.1999 - 25.6.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 8.6.2010 - 6.1.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.6.2010 - 6.1.2020 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.11.1999 - 8.6.2010 |
Zprostředkovatelská činnost | 1.11.1999 - 8.6.2010 |
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 1.11.1999 - 8.6.2010 |
jednatel | Zdeněk Luka |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2018 |
Adresa | Blanenská 51/45a, 62100 Brno |
jednatel | Zdeněk Luka |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2002 do 5.10.2018 |
Adresa | Blanenská 54/45A, Brno-Jehnice |
jednatel | Zdeněk Luka |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.1999 do 25.6.2002 |
Adresa | Palackého třída 140, 61200 Brno |
IČO: | 25580043 |
---|---|
Firma: | ASKOM - topná tělesa s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Slatina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 11. 1999 |
Sídlo: | Hviezdoslavova 1359/53, Brno 62700 |
---|
Instalace průmyslových strojů a zařízení |