ASKOM a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASKOM a.s. (15528995) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Revoluční 436/34, 62000 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 1991 a je stále aktivní. ASKOM a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ASKOM a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASKOM a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 4151 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15528995 | |
Jméno: | ASKOM, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.5.2004 |
Zapsána dne: | 15.3.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 19.8.2014 - 25.5.2021 | |
Počet členů správní rady: 3 | 19.8.2014 - 25.5.2021 | |
Společnost ASKOM a.s. změnila právní formu ze společnosti ASKOM spol. s r.o., se sídlem na adrese Brno, Vídeňská 80, PSČ 639 00, IČ: 15528995, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 22082, a to rozho dnutím valné hromady ze dne 19.03.2004. | 29.5.2004 | |
Vnitřní poměry společnosti jsou upraveny stanovami přijatými na valné hromadě dne 19.03.2004. | 29.5.2004 - 25.5.2021 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným uzavřenou dne 20.12.1990 | 15.3.1991 - 15.3.1995 |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.5.2004 | |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.10.1998 - 29.5.2004 | |
Základní kapitál | 1 800 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.9.1996 - 21.10.1998 | |
Základní kapitál | 800 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.2.1996 - 2.9.1996 | |
Základní kapitál | 208 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.3.1991 - 12.2.1996 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 300 | 28.2.2023 |
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 300 | 13.12.2006 - 28.2.2023 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 30 | 29.5.2004 - 13.12.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 436/34, Brno 62000, Česká republika | 3.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Vídeňská 80, Brno 63900, Česká republika | 11.9.2003 - 20.9.2010 |
Adresa: | Rokycanova 1591/29, Brno , Česká republika | 29.6.2002 - 11.9.2003 |
Adresa: | Rokycanova 29, Brno , Česká republika | 16.2.1994 - 29.6.2002 |
Adresa: | Pisárecká 13, Brno , Česká republika | 2.2.1993 - 16.2.1994 |
Adresa: | Pisárky 6, Brno , Česká republika | 15.3.1991 - 2.2.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené" | 28.2.2023 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 2.9.2009 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 2.9.2009 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.9.2009 - 28.2.2023 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení | 29.6.2002 - 2.9.2009 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 21.10.1998 - 2.9.2009 |
konstrukční práce ve strojírenství | 21.10.1998 - 2.9.2009 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.6.1995 - 2.9.2009 |
stavba strojů s mechanickým pohonem | 26.6.1995 - 2.9.2009 |
montáž a opravy měřící a regulační techniky | 2.2.1993 - 21.10.1998 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 2.2.1993 - 2.9.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 2.2.1993 - 2.9.2009 |
výroba rozvodných zařízení, zařízení pro regulaci, řízení a automatizaci, obchodní činnost s těmito zařízeními | 15.3.1991 - 2.2.1993 |
inženyring | 15.3.1991 - 2.2.1993 |
zahraničně obchodní činnost týkající se předmětu činnosti s vyjímkou nař. vlády ČSFR č. 256/90 Sb. | 15.3.1991 - 2.2.1993 |
Člen správní rady | Ing. Ivo Dittrich |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2021 |
Adresa | Nad Přehradou 1369/1, 63500 Brno |
člen správní rady | Pavel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2021 |
Adresa | 149, 66467 Syrovice |
Předseda správní rady | Bc. Radek Kadlček |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2021 |
Adresa | Oderská 257/10, 62500 Brno |
člen správní rady | Ing. Valdemar Dittrich |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 12.4.2021 |
Adresa | Nebovidská 469/9, 66448 Moravany |
člen správní rady | Jiřina Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 12.4.2021 |
Adresa | Gebauerova 1028/28, 61500 Brno |
předseda správní rady | Ing. Ladislava Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2019 do 12.4.2021 |
Adresa | Hermannova 663/5, 62500 Brno |
Statutární ředitel | Ing. Ladislava Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Hermannova 663/5, 62500 Brno |
Statutární ředitel | Luděk Barták |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 3.2.2020 |
Adresa | Jelínkových 1600/2, 66434 Kuřim |
předseda správní rady | Ing. Ladislava Šutáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 17.7.2019 |
Adresa | Hermannova 663/5, 62500 Brno |
statutární ředitel | Ing. Valdemar Dittrich |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 5.1.2016 |
Adresa | Nebovidská 469/9, 66448 Moravany |
předseda představenstva | Ing. Valdemar Dittrich |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2009 do 19.8.2014 |
Adresa | Nebovidská 469/9, 66448 Moravany |
místopředseda představenstva | Ing. Ladislava Šutáková |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2009 do 19.8.2014 |
Adresa | Hermannova 663/5, 62500 Brno |
člen představenstva | Jiřina Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2010 do 19.8.2014 |
Adresa | Gebauerova 1028/28, 61500 Brno |
Ing. Valdemar Dittrich | |
Ve funkci | od 19.8.2014 do 19.8.2014 |
Adresa | Nebovidská 469/9, 66448 Moravany |
místopředseda představenstva | Ing. Jarmila Obstová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2008 do 25.3.2010 |
Adresa | Prokopa Velikého 2661/56, 62800 Brno |
člen představenstva | Ing. Valdemar Dittrich |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2006 do 3.9.2009 |
Adresa | Nebovidská 469/9, 66448 Moravany |
předseda představenstva | Ing. Pavol Šuták |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2006 do 3.9.2009 |
Adresa | Hermannova 663/5, 62500 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Jarmila Obstová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2007 do 17.4.2008 |
Adresa | Prokopa Velikého 56, 62800 Brno |
člen představenstva | Jan Trlida |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2004 do 7.11.2007 |
Adresa | Hradiska 8, 61400 Brno |
předseda představenstva | ing. Pavol Šuták |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2004 do 11.7.2006 |
Adresa | Oblá 71, 63400 Brno |
člen představenstva | Ing. Valdemar Dittrich |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2004 do 11.7.2006 |
Adresa | Kuršova 28, 63500 Brno |
jednatel | ing. Pavol Šuták |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2002 do 29.5.2004 |
Adresa | Oblá 71, 63400 Brno |
jednatel | ing. Pavol Šuták |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.1998 do 29.6.2002 |
Adresa | Oblá 71, 63400 Brno |
jednatel | ing. Pavol Šuták |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.1995 do 2.11.1998 |
Adresa | Oblá 71, 62500 Brno |
jednatel | ing. Pavol Šuták |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.1993 do 26.6.1995 |
Adresa | Kuršova 30, Brno |
zástupce ředitele A.S.K.I. GmbH | Kuno Dreher |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1991 do 2.2.1993 |
Adresa | , Uellendahl 24, Sprockhovel 2 |
ředitel společnosti | ing. Pavol Šuták |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1991 do 2.2.1993 |
Adresa | Dedovec 1025, Povážská Bystrica |
IČO (identifikační číslo): | 15528995 |
---|---|
Jméno: | ASKOM a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1991 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Revoluční 436/34, Brno 62000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 9. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2009 |
Zánik oprávnění | 31. 3. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 14. 1. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ladislava Mrázková |
---|
IČO: | 15528995 |
---|---|
Firma: | ASKOM a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Tuřany |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1991 |
Sídlo: | Revoluční 436/34, Brno 62000 |
---|
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení |
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Opravy a instalace strojů a zařízení |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |