Aškalon spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Aškalon spol. s r.o. (45307351) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1992 a je stále aktivní. Aškalon spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Aškalon spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Aškalon spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7966 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45307351 | |
Jméno: | Aškalon spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.3.1992 |
Zapsána dne: | 18.3.1992 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 78 Cm 5/2014-16 ze dne 9.10.2014 soud zrušil rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. Usnesení nabylo právní moci dne 28.10.2014. | 20.1.2015 | |
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 78 Cm 61/2010-7 ze dne 03.11.2010 se zrušuje společnost Aškalon spol. s r.o. v likvidaci, IČ: 453 07 351 a nařizuje se její likvidace. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.03.2011. | 11.8.2011 - 20.1.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.3.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod starou školou 253 , Praha 6 - Nebušice 16400, Česká republika | 18.3.1992 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví | 10.5.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.3.1992 |
poradenství v oblasti podnikání | 18.3.1992 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 18.3.1992 |
organizování rekvalifikačních a obdobných kurzů | 18.3.1992 |
jednatel | Mgr. Andrea Stachová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 |
Adresa | Dědinská 897/17, 16100 Praha |
jednatel | Mgr. Andrea Stachová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2012 do 19.1.2017 |
Adresa | Dědinská 897, 16100 Praha 6 |
Jednatel | ing. Michal Orlík |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2002 do 10.9.2008 |
Adresa | Lomená 39, 16000 Praha 6 |
Jednatel | ing. Petr Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1994 do 13.3.2002 |
Adresa | Fetrovská 12, 16000 Praha 6 |
jednatel | RNDr. Milan Fábry |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1992 do 10.5.1994 |
Adresa | Veletržní 9, 17000 Praha 7 |
IČO (identifikační číslo): | 45307351 |
---|---|
Jméno: | Aškalon spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 3. 1992 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pod starou školou 253, Praha 16400 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Andrea Stachová |
---|
IČO: | 45307351 |
---|---|
Firma: | Aškalon spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Nebušice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 3. 1992 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |