ASK Czech Republic SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASK Czech Republic SE (24785237) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Za zámečkem 745/17, 15800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2010 a je stále aktivní. ASK Czech Republic SE má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ASK Czech Republic SE nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASK Czech Republic SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | H 288 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24785237 | |
Jméno: | ASK Czech Republic SE | |
Právní forma: | Evropská společnost | 21.12.2010 |
Zapsána dne: | 21.12.2010 |
Základní kapitál | 2 952 600 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.12.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 295 260 Kč | 10 | 21.12.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Za zámečkem 745/17, Praha 15800, Česká republika | 30.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1 11000, Česká republika | 17.2.2011 - 30.10.2013 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 21.12.2010 - 17.2.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 30.10.2013 |
projektová činnost ve výstavbě | 30.10.2013 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.2.2011 |
člen představenstva | Ing. Luděk Soběslavský |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2011 |
Adresa | Na Chmelnicích 1519/71, 32300 Plzeň |
předseda představenstva | Ing. Tomáš Konvička |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2011 do 25.9.2014 |
Adresa | 71, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
člen představenstva | Jaroslav Kreuzman |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2011 do 25.9.2014 |
Adresa | 15, 33204 Chlum |
člen | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2010 do 17.2.2011 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 24785237 |
---|---|
Jméno: | ASK Czech Republic SE |
Právní forma podnikání: | Evropská společnost |
Vznik první živnosti: | 21. 12. 2010 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Za zámečkem 745/17, Praha 15800 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2013 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2013 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2011 |
IČO: | 24785237 |
---|---|
Firma: | ASK Czech Republic SE |
Právní forma: | Evropská společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 2010 |
Sídlo: | Za zámečkem 745/17, Praha 15800 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |