ASES GROUP RESEARCH, SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASES GROUP RESEARCH, SE (06274889) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Antala Staška 1859/34, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 7. 2017 a je stále aktivní. ASES GROUP RESEARCH, SE má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ASES GROUP RESEARCH, SE nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASES GROUP RESEARCH, SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 7. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | H 1983 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06274889 | |
Jméno: | ASES GROUP RESEARCH, SE | |
Právní forma: | Evropská společnost | 17.7.2017 |
Zapsána dne: | 17.7.2017 | |
Společnost ASES GROUP RESEARCH, SE, IČO: 06274889, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1983, dne 8.4.2021 uzavřela jako prodávající s obchodní společností ASES GROUP, s.r.o., IČO: 07614870, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30408, jako kupujícím, Smlouvu o koupi části závodu, na základě které byla převedena na kupujícího část závodu prodávajícího s názvem Divize výzkumu, vývoje a výroby tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu § 2183 občanského zákoníku, v platném znění. | 17.6.2021 |
Základní kapitál | 3 170 400 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 3 170 400 Kč | |
Platnost od - do | 17.7.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 264 200 Kč | 12 | 17.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika | 17.7.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu těchto oborů činnosti: - výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků, - výroba plastových a pryžových výrobků, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, - výroba neelektrických zařízení pro domácnost, - výroba strojů a zařízení, - výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - pronájem a půjčování věcí movitých, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - projektování elektrických zařízení, - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, - testování, měření, analýzy a kontroly, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, - poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, - poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem, - výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 27.1.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.11.2017 - 27.1.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 17.7.2017 |
Správa vlastního majetku. | 17.7.2017 |
člen představenstva | Ivo Kiša |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2024 |
Adresa | 941, 73571 Dětmarovice |
člen představenstva | Ivo Kiša |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2020 do 9.8.2024 |
Adresa | 941, 73571 Dětmarovice |
předseda představenstva | Marek Duda |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2018 do 9.8.2024 |
Adresa | Masarykova 596, 73581 Bohumín |
člen představenstva | Peter Rončák |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2017 do 5.6.2020 |
Adresa | Láň 2888, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda představenstva | Tomáš Kantor |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2017 do 21.9.2018 |
Adresa | Kulturní 1765, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Předseda představenstva | Václav Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2017 do 2.11.2017 |
Adresa | Kryblická 363, 54101 Trutnov |
IČO (identifikační číslo): | 06274889 |
---|---|
Jméno: | ASES GROUP RESEARCH, SE |
Právní forma podnikání: | Evropská společnost |
Vznik první živnosti: | 17. 7. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 11. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ivo Kiša |
---|
IČO: | 06274889 |
---|---|
Firma: | ASES GROUP RESEARCH, SE |
Právní forma: | Evropská společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 7. 2017 |
Sídlo: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba chemických látek a chemických přípravků |
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |