Ascent Group s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ascent Group s.r.o. "v likvidaci" (28591194) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Do Špice 678/29, 72529 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 6. 2009 Ascent Group s.r.o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Ascent Group s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ascent Group s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 6. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33556 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28591194 | |
Jméno: | Ascent Group s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.6.2009 |
Zapsána dne: | 16.6.2009 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 2018, č.j. 5 Cm 90/2018-15, které nabylo právní moci dne 17. 10. 2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 2.11.2018 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.6.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Do Špice 678/29, Ostrava 72529, Česká republika | 30.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Do Špice 678, Ostrava 72529, Česká republika | 16.6.2009 - 30.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 30.9.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.9.2016 - 17.12.2018 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 30.9.2016 - 17.12.2018 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 16.6.2009 - 30.9.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.6.2009 - 30.9.2016 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 16.6.2009 - 30.9.2016 |
Jednatel | David Breitkopf |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | Pobialova 1208/21, 70200 Ostrava |
Jednatel | David Breitkopf |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2017 do 22.2.2023 |
Adresa | Mojmírovců 1001/14, 70900 Ostrava |
Jednatel | David Breitkopf |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 11.1.2017 |
Adresa | Do Špice 678/29, 72529 Ostrava |
jednatel | David Breitkopf |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2009 do 30.9.2016 |
Adresa | Do Špice 678, 72529 Ostrava |
IČO: | 28591194 |
---|---|
Firma: | Ascent Group s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Petřkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 6. 2009 |
Sídlo: | Do Špice 678/29, Ostrava 72529 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |