ASAS Invest a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ASAS Invest a.s. (05776023) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rybalkova 543, 55101 Jaroměř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2017 a je stále aktivní. ASAS Invest a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ASAS Invest a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ASAS Invest a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 28. 2. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3801 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05776023 | |
Jméno: | REDPOINT a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 28.2.2017 |
Zapsána dne: | 28.2.2017 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.3.2017 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 28.2.2017 - 10.3.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 28.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybalkova 543, Jaroměř 55101, Česká republika | 16.11.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Kubelíkova 1224/42, Praha 13000, Česká republika | 28.2.2017 - 16.11.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činností náležejících do živnosti volné, čísla 1 - 81 | 16.11.2021 |
Správa vlastního majetku | 28.2.2017 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 28.2.2017 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.2.2017 - 16.11.2021 |
člen správní rady | Ing. Antonín Stanislav |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2022 |
Adresa | 224, 54232 Havlovice |
člen správní rady | Mgr. Antonín Stanislav Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2021 do 10.3.2022 |
Adresa | 224, 54232 Havlovice |
předseda správní rady | Josef Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 do 16.11.2021 |
Adresa | Šeříková 627, 54102 Trutnov |
statutární ředitel | Josef Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Šeříková 627, 54102 Trutnov |
IČO (identifikační číslo): | 05776023 |
---|---|
Jméno: | ASAS Invest a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 2. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kubelíkova 1224/42, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Sokol |
---|
IČO: | 05776023 |
---|---|
Firma: | ASAS Invest a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Jaroměř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 2. 2017 |
Sídlo: | Rybalkova 543, Jaroměř 55101 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |