Arts Iniciativa z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Arts Iniciativa z.s. (02491141) je Spolek. Sídlí na adrese Hartigova 2415/155, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Arts Iniciativa z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Arts Iniciativa z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Arts Iniciativa z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 26597 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02491141 | |
Jméno: | Arts Iniciativa z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hartigova 2415/155, Praha 3 13000, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
1. jednatel | Vladimír Lieberzeit |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 |
Adresa | Odlehlá 324/61, 19000 Praha |
Předseda | Kateřina Hvala |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | Nad starou pískovnou 1280, 15600 Praha |
2. jednatel | Dominika Kaplanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2023 |
Adresa | Čínská 1036/8, 16000 Praha |
Předseda | Kateřina Uhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2022 do 11.9.2024 |
Adresa | Nad starou pískovnou 1280, 15600 Praha |
2. jednatel | Dominika Hánová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2021 do 16.12.2023 |
Adresa | Čínská 1036/8, 16000 Praha |
Předseda | Kateřina Uhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 20.7.2022 |
Adresa | Hartigova 2415/155, 13000 Praha 3 |
2. jednatel | Dominika Hánová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 15.8.2021 |
Adresa | Na předevsi 739/6a, 10300 Praha |
IČO: | 02491141 |
---|---|
Firma: | Arts Iniciativa z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 12. 2013 |
Sídlo: | Koněvova 2415/155, Praha 13000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |