ARSINOE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ARSINOE s.r.o. v likvidaci (27524469) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Gočárova třída 504/54, 50002 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 2007 ARSINOE s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ARSINOE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ARSINOE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 2. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24018 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27524469 | |
Jméno: | ARSINOE s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.11.2007 |
Zapsána dne: | 2.11.2007 | |
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 25. 7. 2014 č.j. 37Cm 96/2014-6, které nabylo právní moci 15. 11. 2014, rozhodl o zrušení společnosti a nařídil její likvidaci. | 11.12.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.11.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gočárova třída 504/54, Hradec Králové 50002, Česká republika | 18.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Gočárova třída 504/54, Hradec Králové 50002, Česká republika | 19.3.2009 - 18.6.2015 |
Adresa: | Gogolova 444/5, Hradec Králové 50004, Česká republika | 2.11.2007 - 19.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.7.2010 - 5.6.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 27.7.2010 |
správa a údržba nemovitostí | 2.11.2007 - 27.7.2010 |
realitní činnost | 2.11.2007 - 27.7.2010 |
jednatel | Emil Konstantinov Nikolov |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2024 |
Adresa | Cigánkova 1861/2, 14800 Praha |
jednatel | Emil Konstantinov Nikolov |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 9.5.2024 |
Adresa | Čumpelíkova 1009/3, 18200 Praha |
jednatel | Emil Konstantinov Nikolov |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2015 do 16.7.2015 |
Adresa | Čumpelíkova 1009/3, 18200 Praha |
jednatel | Emil Konstantinov Nikolov |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2010 do 18.6.2015 |
Adresa | Čumpelíkova 1009/3, 18200 Praha |
jednatel | Jan Buchal |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2007 do 27.7.2010 |
Adresa | 72, 51721 Týniště nad Orlicí |
IČO: | 27524469 |
---|---|
Firma: | ARSINOE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 11. 2007 |
Sídlo: | Gočárova třída 504/54, Hradec Králové 50002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |