ARMO UNION s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ARMO UNION s.r.o. (24748951) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lublaňská 653/51, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 2010 a je stále aktivní. ARMO UNION s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ARMO UNION s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ARMO UNION s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 10. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 171116 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24748951 | |
Jméno: | ARMO UNION s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.10.2010 |
Zapsána dne: | 18.10.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.10.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lublaňská 653/51, Praha 12000, Česká republika | 29.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Lublaňská 653/51, Praha 12000, Česká republika | 18.10.2010 - 29.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.10.2010 |
jednatel | Vita Pavlovych |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 |
Adresa | Farkašova 1671/7, 19800 Praha |
jednatel | Bogdan Pavliv |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2018 |
Adresa | Šaldova 533/2, 18600 Praha |
jednatel | Mykhaylo Danyliv |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | Vitošská 3414/9, 14300 Praha |
jednatel | Viktor Strus |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Potočná 1454, 68604 Kunovice |
jednatel | Iryna Strus |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Potočná 1454, 68604 Kunovice |
jednatel | Oleg Ilynyak |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 |
Adresa | Fabiánova , Praha 5 |
jednatel | Danylo Ganchar |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 |
Adresa | Počátecká 1032/6, 14000 Praha |
jednatel | Oleksandr Stegniuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 |
Adresa | Počátecká 1032/6, 14000 Praha |
jednatel | Viktor Mazur |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 |
Adresa | Počátecká 1032/6, 14000 Praha |
jednatel | Vasyl Skitsko |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2011 |
Adresa | Strakonická 1135/2a, 15000 Praha |
jednatel | Roman Strus |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2022 |
Adresa | 298, 76325 Újezd |
jednatel | Viktor Strus |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2024 do 21.8.2024 |
Adresa | Na Sladovnách 1491/4, 76701 Kroměříž |
jednatel | Iryna Strus |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2024 do 21.8.2024 |
Adresa | Na Sladovnách 1491/4, 76701 Kroměříž |
jednatel | Iryna Strus |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 do 21.6.2024 |
Adresa | 760, 68737 Polešovice |
jednatel | Viktor Strus |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2023 do 21.6.2024 |
Adresa | 760, 68737 Polešovice |
jednatel | Iryna Strus |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 do 19.7.2023 |
Adresa | Frýdecká 69, 73961 Třinec |
jednatel | Mykhaylo Danyliv |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2018 do 29.4.2023 |
Adresa | U libeňského pivovaru 1336/9, 18000 Praha |
jednatel | Viktor Strus |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 14.4.2023 |
Adresa | Potočná 1454, 68604 Kunovice |
jednatel | Roman Strus |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 29.5.2022 |
Adresa | 298, 76325 Újezd |
jednatel | Iryna Strus |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 26.5.2022 |
Adresa | Potočná 1454, 68604 Kunovice |
jednatel | Vita Pavlovych |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2017 do 9.7.2020 |
Adresa | Větrná 302, 25070 Odolena Voda |
jednatel | Mykhaylo Danyliv |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 8.9.2018 |
Adresa | Vítkovická 376, 19900 Praha |
jednatel | Bogdan Pavliv |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2016 do 15.3.2018 |
Adresa | Borovanského 2218/7, 15500 Praha |
jednatel | Vita Pavlovych |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 6.8.2017 |
Adresa | Lucemburská 1831/36, 13000 Praha |
jednatel | Bogdan Pavliv |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 26.6.2016 |
Adresa | Nušlova 2275/15, 15800 Praha |
jednatel | Bogdan Pavliv |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 25.2.2016 |
Adresa | Kurzova 2246/4, 15500 Praha |
jednatel | Roman Strus |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2011 do 29.11.2015 |
Adresa | Mistřínská 24/1, 15521 Praha |
jednatel | Oleksandr Stegniuk |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Švábky 238/8, 18000 Praha |
jednatel | Mykhaylo Danyliv |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Wolkerova 1067/13, 16000 Praha |
jednatel | Bohdan Pavliv |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Wolkerova 1067/13, 16000 Praha |
jednatel | Danylo Ganchar |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Počátecká 1032/6, 14000 Praha |
jednatel | Oleg Ilynyak |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Fabiánova , Praha 5 |
jednatel | Viktor Mazur |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Počátecká 1032/6, 14000 Praha |
jednatel | Viktor Strus |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Mistřínská 24/1, 15521 Praha |
jednatel | Iryna Strus |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Mistřínská 24/1, 15521 Praha |
jednatel | Vita Pavlovych |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Poděbradská 433/65, 19800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 24748951 |
---|---|
Jméno: | ARMO UNION s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 10. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lublaňská 653/51, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Danylo Ganchar |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Viktor Mazur |
Člen statutárního orgánu: | Bogdan Pavliv |
Člen statutárního orgánu: | Roman Strus |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Skitsko |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Stegniuk |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Danyliv |
Člen statutárního orgánu: | Oleg Ilynyak |
Člen statutárního orgánu: | Vita Pavlovych |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Strus |
Člen statutárního orgánu: | Iryna Strus |
IČO: | 24748951 |
---|---|
Firma: | ARMO UNION s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 10. 2010 |
Sídlo: | Lublaňská 653/51, Praha 12000 |
---|
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Demolice a příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |