ARK z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ARK z.s. (14098504) je Spolek. Sídlí na adrese Ke Kocandě 66, 27801 Dolany nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 2022 ARK z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ARK z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ARK z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 1. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 75689 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14098504 | |
Jméno: | ARK z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 5.1.2022 |
Zapsána dne: | 5.1.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ke Kocandě 66, Dolany nad Vltavou 27801, Česká republika | 5.1.2022 |
---|
místopředseda výboru | Nikola Jirásková |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2022 |
Adresa | Ke Kocandě 66, 27801 Dolany nad Vltavou |
člen výboru | Jana Surá |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2022 |
Adresa | Ke Kocandě 66, 27801 Dolany nad Vltavou |
předseda výboru | Rudolf Jirásek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 |
Adresa | Ke Kocandě 66, 27801 Dolany nad Vltavou |
člen výboru | Jana Surá |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 7.10.2022 |
Adresa | Spojovací 144, 27801 Dolany nad Vltavou |
místopředseda výboru | Nikola Surá |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 21.9.2022 |
Adresa | Ke Kocandě 66, 27801 Dolany nad Vltavou |
IČO: | 14098504 |
---|---|
Firma: | ARK z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Dolany nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 1. 2022 |
Sídlo: | 66, Dolany 27801 |
---|
Chov drůbeže |
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |