ARIV s. r. o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ARIV s. r. o. v likvidaci (28960033) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kabešova 943/4, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 9. 2009 a je stále aktivní. ARIV s. r. o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ARIV s. r. o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ARIV s. r. o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 155991 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28960033 | |
Jméno: | ARIV s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.9.2009 |
Zapsána dne: | 14.9.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 1529/2023-5 ze dne 8.11.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.12.2023. | 7.2.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.9.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kabešova 943/4, Praha 19000, Česká republika | 5.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Jeseniova 1151/55, Praha 13000, Česká republika | 5.6.2012 - 5.9.2014 |
Adresa: | Lysolajské údolí 91/17, Praha 16500, Česká republika | 14.9.2009 - 5.6.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.9.2009 |
jednatel | Valerii Redka |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2011 |
Adresa | K osmidomkům 1045/8, 16500 Praha |
jednatel | Olga Vasilieva |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2011 |
Adresa | Petržílkova 2583/15, 15800 Praha |
jednatel | Olga Ponomarova |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2011 |
Adresa | K osmidomkům 1045/8, 16500 Praha |
jednatel | Thanawoot Hom-On |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2016 |
Adresa | Petržílkova 2583/15, 15800 Praha |
jednatel | Victoria Rybakova |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2016 |
Adresa | Vinohradská 3216/163, 10000 Praha |
jednatel | Victoria Rybakova |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 20.6.2016 |
Adresa | Vinohradská 3216/163, 10000 Praha |
jednatel | Thanawoot Hom-On |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2014 do 26.5.2016 |
Adresa | Petržílkova 2583/15, 15800 Praha |
jednatel | Valeriu Hadaev |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2011 do 24.11.2014 |
Adresa | Nádražní 149, 26727 Liteň |
jednatel | Vasyl Byrzu |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2011 do 27.8.2013 |
Adresa | 105, 26703 Otročiněves |
jednatel | Ivan Stefurak |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2010 do 19.4.2011 |
Adresa | Žilinská 216, 14100 Praha |
jednatel | Oleksandr Zhylskyy |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2010 do 19.4.2011 |
Adresa | U skladu 2198/1, 14300 Praha |
jednatel | Iryna Deyak |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2010 do 19.4.2011 |
Adresa | Radimova 121/34, 16900 Praha |
jednatel | Vira Kondor |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2009 do 19.4.2011 |
Adresa | U skladu 2209/2, 14300 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 28960033 |
---|---|
Jméno: | ARIV s. r. o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 9. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kabešova 943/4, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Victoria Rybakova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Thanawoot Hom-On |
Člen statutárního orgánu: | Olga Vasilieva |
Člen statutárního orgánu: | Valerii Redka |
Člen statutárního orgánu: | Olga Ponomarova |
IČO: | 28960033 |
---|---|
Firma: | ARIV s. r. o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 9. 2009 |
Sídlo: | Kabešova 943/4, Praha 19000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |