Areál Vodařská a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Areál Vodařská a.s. (03450911) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jiráskova 974, 66601 Tišnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 2014 Areál Vodařská a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Areál Vodařská a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Areál Vodařská a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 10. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 7161 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03450911 | |
Jméno: | Areál Vodařská a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.10.2014 |
Zapsána dne: | 1.10.2014 | |
Na společnost Areál Vodařská a.s., IČ: 03450911, se sídlem Jiráskova 974, 666 01 Tišnov přešla část jmění odštěpeného ze společnosti Vodička, a.s., IČ: 27672981, se sídlem Tišnov, Jiráskova 974, PSČ 66601 specifikovaného projektem rozdělení společnosti Vo dička, a.s. formou odštěpení sloučením se čtyřmi existujícími společnostmi s obchodními firmami Areál Chmelník a.s., IČ:03459454, se sídlem Chmelník 1157, Malenovice, 763 02 Zlín, Areál Kulkova a.s., IČ: 03451003, se sídlem Jiráskova 974, 666 01 Tišnov, A reál Vodařská a.s., IČ:03450911, se sídlem Jiráskova 974, 666 01 Tišnov a Areál Svratka a.s., IČ: 03449793, se sídlem Jiráskova 974, 666 01 Tišnov ze dne 20.10.2014. Rozhodným dnem přeměny je 1.1.2015. | 1.1.2015 |
Základní kapitál | 2 121 600 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 31.12.2014 | |
Základní kapitál | 2 121 600 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 1.10.2014 - 31.12.2014 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 13 000 Kč | 163 | 1.10.2014 |
Kmenové akcie na jméno | 1 300 Kč | 2 | 1.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskova 974, Tišnov 66601, Česká republika | 15.8.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Na Honech 1784, Tišnov 66601, Česká republika | 17.12.2015 - 15.8.2020 |
předseda správní rady | Petr Kavalec |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2021 |
Adresa | Lišky 734/33, 66441 Troubsko |
místopředseda správní rady | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2021 |
Adresa | Jiráskova 974, 66601 Tišnov |
člen správní rady | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2021 |
Adresa | Na Honech 1784, 66601 Tišnov |
člen správní rady | Michal Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2021 |
Adresa | Alšova 758, 66601 Tišnov |
člen správní rady | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2020 do 18.6.2021 |
Adresa | Jiráskova 974, 66601 Tišnov |
statutární ředitel | Petr Kavalec |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Lišky 734/33, 66441 Troubsko |
Člen správní rady | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 15.8.2020 |
Adresa | Na Honech 1784, 66601 Tišnov |
Statutární ředitel | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 15.8.2020 |
Adresa | Na Honech 1784, 66601 Tišnov |
člen správní rady | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 17.12.2015 |
Adresa | Jiráskova 974, 66601 Tišnov |
statutární ředitel | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 17.12.2015 |
Adresa | Jiráskova 974, 66601 Tišnov |
IČO: | 03450911 |
---|---|
Firma: | Areál Vodařská a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Tišnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 10. 2014 |
Sídlo: | Jiráskova 974, Tišnov 66601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |