Areál Heršpice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Areál Heršpice a.s. (04386752) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jiráskova 974, 66601 Tišnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 2015 a je stále aktivní. Areál Heršpice a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Areál Heršpice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Areál Heršpice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 9. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 7378 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04386752 | |
Jméno: | Areál Heršpice a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 9.9.2015 9.9.2015 |
Zapsána dne: | 9.9.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.9.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 9.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskova 974, Tišnov 66601, Česká republika | 9.9.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.9.2015 |
předseda správní rady | Petr Kavalec |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2021 |
Adresa | Lišky 734/33, 66441 Troubsko |
místopředseda správní rady | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2021 |
Adresa | Jiráskova 974, 66601 Tišnov |
člen správní rady | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2021 |
Adresa | Na Honech 1784, 66601 Tišnov |
člen správní rady | Michal Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2021 |
Adresa | Alšova 758, 66601 Tišnov |
Člen správní rady | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 18.6.2021 |
Adresa | Na Honech 1784, 66601 Tišnov |
Předseda správní rady | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 18.6.2021 |
Adresa | Jiráskova 974, 66601 Tišnov |
Člen správní rady | Michal Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2020 do 18.6.2021 |
Adresa | Alšova 758, 66601 Tišnov |
Statutární ředitel | Rudolf Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 1.1.2021 |
Adresa | Jiráskova 974, 66601 Tišnov |
Člen správní rady | Michal Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 1.3.2020 |
Adresa | nám. Komenského 124, 66601 Tišnov |
IČO (identifikační číslo): | 04386752 |
---|---|
Jméno: | Areál Heršpice a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 9. 9. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jiráskova 974, Tišnov 66601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 9. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Rudolf Vodička |
---|
IČO: | 04386752 |
---|---|
Firma: | Areál Heršpice a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Tišnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 9. 2015 |
Sídlo: | Jiráskova 974, Tišnov 66601 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |