ARDON s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ARDON s.r.o. (25852141) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tržní 2902/14, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 2000 a je stále aktivní. ARDON s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ARDON s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ARDON s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 2. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22089 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25852141 | |
Jméno: | Voženílek pracovní ochranné pomůcky s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.2.2000 |
Zapsána dne: | 8.2.2000 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 15.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.9.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.2.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tržní 2902/14, Přerov 75002, Česká republika | 4.1.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 618, Horní Moštěnice 75117, Česká republika | 28.12.2009 - 4.1.2014 |
Adresa: | Kojetínská , Přerov, Přerov I - Město , Česká republika | 12.4.2005 - 28.12.2009 |
Adresa: | ul. 9 května , Přerov I-Město , Česká republika | 8.2.2000 - 12.4.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 10.11.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v oborech činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Pronájem a půjčování věcí movitých Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling Fotografické služby Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 11.10.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.1.2011 - 11.10.2023 |
velkoobchod | 1.3.2003 - 20.1.2011 |
specializovaný maloobchod | 1.3.2003 - 20.1.2011 |
zprostředkování obchodu | 1.3.2003 - 20.1.2011 |
výroba oděvů a oděvních doplňků | 1.3.2003 - 20.1.2011 |
nákup a prodej zboží mimo zboží uvedeného v příloze 1-3 živnostenského zákona | 8.2.2000 - 1.3.2003 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 8.2.2000 - 1.3.2003 |
šití oděvů | 8.2.2000 - 1.3.2003 |
jednatel | Karel Holoubek |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 |
Adresa | 160, 36001 Jenišov |
jednatel | Mgr. Tomáš Voženílek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2017 |
Adresa | 147, 75116 Tučín |
jednatel | Ing. Jan Vinš |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2017 do 25.9.2019 |
Adresa | Studentská 436/56a, 36007 Karlovy Vary |
jednatel | Ing. Jan Vinš |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 do 30.6.2017 |
Adresa | Studentská 436/56a, 36007 Karlovy Vary |
jednatel | Mgr. Tomáš Voženílek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2014 do 30.6.2017 |
Adresa | 147, 75116 Tučín |
jednatel | Mgr. Tomáš Voženílek |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 do 5.6.2014 |
Adresa | 147, 75116 Tučín |
jednatel | Mgr. Tomáš Voženílek |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2011 do 20.1.2011 |
Adresa | 147, 75116 Tučín |
jednatel | Mgr. Tomáš Voženílek |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2007 do 10.1.2011 |
Adresa | 147, 75116 Tučín |
jednatel | Mgr. Tomáš Voženílek |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2003 do 17.10.2007 |
Adresa | Nábřeží PFB , Přerov, Přerov I - Město |
jednatel | Mgr. Tomáš Voženílek |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2000 do 1.3.2003 |
Adresa | Záhumení 28/16, 75002 Přerov |
IČO (identifikační číslo): | 25852141 |
---|---|
Jméno: | ARDON s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 2. 2000 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Tržní 2902/14, Přerov 75002 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2023 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 25. 10. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 25. 10. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 25. 10. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Holoubek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Tomáš Voženílek |
IČO: | 25852141 |
---|---|
Firma: | ARDON s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 2. 2000 |
Sídlo: | Tržní 2902/14, Přerov 75002 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba pracovních oděvů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |
Opravy obuvi a kožených výrobků |
Informační a komunikační činnosti |