ARDO, spol. s r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ARDO, spol. s r.o. "v likvidaci" (49609840) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1993 ARDO, spol. s r.o. "v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ARDO, spol. s r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ARDO, spol. s r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10802 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49609840 | |
Jméno: | ARDO, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.6.1993 |
Zapsána dne: | 30.6.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2023, č.j. 24 Cm 2/2023-10, které nabylo právní moci dne 6. 4. 2023 byl jmenován nový likvidátor společnosti. | 27.4.2023 | |
Právní důvod: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 26 Cm 39/2006-7 ze dne 11. 08. 2006, které nabylo právní moci dne 03. 10. 2006 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 5.12.2006 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | bývalý důl Stachanov , Ostrava - Hrušov , Česká republika | 30.6.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění průmyslových staveb | 30.6.1993 - 6.1.2015 |
stavební práce ve výškách pomocí horolez. a speleol. techniky | 30.6.1993 - 6.1.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.6.1993 - 6.1.2015 |
truhlářství | 30.6.1993 - 6.1.2015 |
provádění inž. staveb vč. sídlištních celků | 30.6.1993 - 6.1.2015 |
provádění bytových a občanských staveb | 30.6.1993 - 6.1.2015 |
Jednatel | Ing. Dalibor Čenčík |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1998 do 4.1.2006 |
Adresa | Zengrova , Ostrava - Vítkovice |
Jednatel | Ing. Čenčík Dalibor |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1993 do 29.4.1998 |
Adresa | Chalupova 1/1, 71100 Ostrava |
Jednatel | Sýkora Rostislav |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1993 do 29.4.1998 |
Adresa | Skalácká 39 , Ostrava - Muglinov |
IČO: | 49609840 |
---|---|
Firma: | ARDO, spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 1993 |
Sídlo: | , Ostrava |
---|
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |