ARCHAIDES GROUP s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ARCHAIDES GROUP s.r.o. v likvidaci (05967490) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rybná 716/24, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 2017 ARCHAIDES GROUP s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ARCHAIDES GROUP s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ARCHAIDES GROUP s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 273089 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05967490 | |
Jméno: | ARCHAIDES GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.3.2017 |
Zapsána dne: | 29.3.2017 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 983/2023-5 ze dne 21.8.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 26.9.2023. | 22.2.2024 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 20.9.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Gogolova 228/8, Praha 11800, Česká republika | 29.3.2017 - 20.9.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
projektová činnost ve výstavbě | 29.3.2017 - 3.12.2020 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 29.3.2017 - 3.12.2020 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.3.2017 - 3.12.2020 |
jednatel | Vadym Boiko |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2018 |
Adresa | Chmelnyck , Kamenecka 81 |
jednatel | Ing. Karel Pelz |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2017 do 20.9.2018 |
Adresa | K lukám 646/16, 14200 Praha |
IČO: | 05967490 |
---|---|
Firma: | ARCHAIDES GROUP s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 3. 2017 |
Sídlo: | Rybná 716/24, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |