Aquinium s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Aquinium s.r.o. (02789663) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 49, 27745 Neratovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 2014 a je stále aktivní. Aquinium s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Aquinium s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Aquinium s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 3. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 223585 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02789663 | |
Jméno: | Dom capital spol.s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.3.2014 |
Zapsána dne: | 18.3.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 18.3.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 49, Neratovice 27745, Česká republika | 14.5.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Na Plzeňce 1235/2, Praha 15000, Česká republika | 18.3.2014 - 14.5.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ | 18.3.2014 |
jednatel | Oleksandr Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2020 do 23.8.2024 |
Adresa | Renoirova 644/21, 15200 Praha |
jednatel | Andrii Litvinchuk |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2020 do 23.8.2024 |
Adresa | 49, 27745 Neratovice |
jednatel | Natalia Jovna |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2019 do 14.5.2020 |
Adresa | Voskovcova 1130/30, 15200 Praha |
jednatel | Natalija Rozman |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2018 do 14.5.2020 |
Adresa | Voskovcova 1075/51, 15200 Praha |
jednatel | Natalija Volodymyrivna Jovna |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2019 do 5.4.2019 |
Adresa | náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha |
jednatel | Nataliya Yovna |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2014 do 19.3.2019 |
Adresa | Voskovcova 1130/30, 15200 Praha |
jednatel | Nataliya Rozman |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 do 20.6.2018 |
Adresa | Voskovcova 1075/51, 15200 Praha |
jednatel | Nataliya Rozman |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2018 do 9.6.2018 |
Adresa | Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou |
jednatel | Nataliya Rozman |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2016 do 24.3.2018 |
Adresa | Ke Hřbitovu 923, 27801 Kralupy nad Vltavou |
jednatel | Nataliya Rozman |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2014 do 15.9.2016 |
Adresa | Voskovcova 1075/51, 15200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 02789663 |
---|---|
Jméno: | Aquinium s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 3. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 49, Neratovice 27745 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2014 |
IČO: | 02789663 |
---|---|
Firma: | Aquinium s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Neratovice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 3. 2014 |
Sídlo: | 49, Neratovice 27745 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |