APRO Soft,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
APRO Soft,a.s. (47116374) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Škroupovo náměstí 1255/9, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 1993 a je stále aktivní. APRO Soft,a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o APRO Soft,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro APRO Soft,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1862 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47116374 | |
Jméno: | APRO Soft,a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 20.1.1993 |
Zapsána dne: | 20.1.1993 | |
Údaje o zřízení společnosti: Akciová spoečnost byla založena jednorázově,zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne 15.10.1992 | 20.1.1993 | |
stanovy byly schváleny,představenstvo a dozorčí rada jmenovány | 20.1.1993 | |
Veškeré akcie převezme do svého majetku zakladatel | 20.1.1993 | |
Ze základního jmění je 600 000,-Kčs.(šestsettisíc Kčs.) peněžitým vkladem ,který byl z 1/3 t.j.200 000,-Kčs(dvěstětisíc) složen před registrací společnosti v obchodním řejstříku | 20.1.1993 | |
Další vklad ve výši 1 400 000,-Kčs.(jeden miliončtyřistatisícKčs) je na základě posudku soudního znalce tvořen nepeněžitým vkladem. | 20.1.1993 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.1.1993 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 20.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Škroupovo náměstí 1255/9, Praha 13000, Česká republika | 1.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Škroupovo náměstí 1255/9, Praha 13000, Česká republika | 20.1.1993 - 1.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní činnost-nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje | 20.1.1993 |
poskytování software | 20.1.1993 |
člen představenstva | Ing. Martin Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2016 |
Adresa | Pražská 283, 25164 Mnichovice |
člen představenstva | Markéta Šináklová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Na Výšině 2656/1, 25101 Říčany |
člen představenstva | RNDr. Jan Šebelík |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 |
Adresa | Vojtíškova 321, 50781 Lázně Bělohrad |
člen představenstva | Markéta Šináklová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2024 do 28.6.2024 |
Adresa | Pražská 283, 25164 Mnichovice |
člen představenstva | Markéta Hladíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2016 do 26.6.2024 |
Adresa | Pražská 283, 25164 Mnichovice |
člen představenstva | RNDr. Jan Šebelík |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2001 do 3.10.2016 |
Adresa | U Bažantnice 208, 50781 Lázně Bělohrad |
člen představenstva | Ing. Martin Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2001 do 5.8.2016 |
Adresa | Pražská 283, 25164 Mnichovice |
člen představenstva | Markéta Hladíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2001 do 5.8.2016 |
Adresa | Pražská 283, 25164 Mnichovice |
člen představenstva | ing. Karel Hroch |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1993 do 19.6.2001 |
Adresa | Pražská 619, 25164 Mnichovice |
člen představenstva | RNDr. Jan Šebelík |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1993 do 19.6.2001 |
Adresa | Bořivojova 489/62, 13000 Praha |
člen představenstva | RNDr. Milan Kureš |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1993 do 19.6.2001 |
Adresa | Budečská 1134/45, 12000 Praha 2 |
IČO (identifikační číslo): | 47116374 |
---|---|
Jméno: | APRO Soft,a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 20. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Škroupovo náměstí 1255/9, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Hladík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Jan Šebelík |
Člen statutárního orgánu: | Markéta Šináklová |
IČO: | 47116374 |
---|---|
Firma: | APRO Soft,a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 1993 |
Sídlo: | Škroupovo náměstí 1255/9, Praha 13000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |