Apartmány Opálená s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Apartmány Opálená s.r.o. (24211729) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 930, 73947 Kozlovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 2012 a je stále aktivní. Apartmány Opálená s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Apartmány Opálená s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Apartmány Opálená s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 3. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 57092 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24211729 | |
Jméno: | Apartmány Opálená s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.3.2012 |
Zapsána dne: | 7.3.2012 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.6.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.3.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 930, Kozlovice 73947, Česká republika | 2.8.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Bělehradská 1116/31, Praha 2 12000, Česká republika | 7.3.2012 - 2.8.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2014 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 24.6.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.3.2012 - 24.6.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 7.3.2012 - 24.6.2014 |
Jednatel | Radovan Švrček |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | 931, 73912 Čeladná |
jednatel | Ing. Viktor Kaštyl |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2018 |
Adresa | 863, 73912 Čeladná |
jednatel | Bc. Martina Kaštylová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2018 do 31.12.2018 |
Adresa | 863, 73912 Čeladná |
Jednatel | Bc. Martina Kaštylová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 9.10.2018 |
Adresa | 863, 73912 Čeladná |
Jednatel | Bc. Martina Kaštylová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 9.10.2018 |
Adresa | 863, 73912 Čeladná |
jednatel | Bc. Martina Kaštylová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 23.10.2015 |
Adresa | 863, 73912 Čeladná |
jednatel | Radovan Švrček |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 23.10.2015 |
Adresa | 931, 73912 Čeladná |
jednatel | Radovan Švrček |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 24.2.2015 |
Adresa | 172, 73947 Kozlovice |
jednatel | Radovan Švrček |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2012 do 24.6.2014 |
Adresa | 172, 73947 Kozlovice |
jednatel | Jana Enenklová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2012 do 2.8.2013 |
Adresa | 814, 73912 Čeladná |
IČO (identifikační číslo): | 24211729 |
---|---|
Jméno: | Apartmány Opálená s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 3. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 930, Kozlovice 73947 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 3. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Radovan Švrček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Viktor Kaštyl |
IČO: | 24211729 |
---|---|
Firma: | Apartmány Opálená s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Kozlovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 3. 2012 |
Sídlo: | 930, Kozlovice 73947 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |