Antonín Bašta má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Antonín Bašta (11242019) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má celkem dva obory činností. Živnost provozuje od roku 1990. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Antonín Bašta nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Antonín Bašta na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 11242019 |
---|---|
Jméno: | Antonín Bašta |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 1. 8. 1990 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Polní 90, Veleň 25063 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 15. 10. 1997 |
Přerušeno od | 8. 12. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1997 |
Přerušeno od | 8. 12. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 26. 9. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 4. 1997 |
Ukončení oprávnění | 30. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 5. 1995 |
Ukončení oprávnění | 20. 5. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 10. 4. 1993 |
Ukončení oprávnění | 10. 4. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Antonín Bašta |
---|
IČO: | 11242019 |
---|---|
Firma: | Antonín Bašta |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Veleň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 1. 8. 1990 |
Sídlo: | Polní 90, Veleň 25063 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Malířské a natěračské práce |