ANTIZ, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ANTIZ, spol. s r.o. (49824864) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vodičkova 791/39, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 11. 1994 a je stále aktivní. ANTIZ, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ANTIZ, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ANTIZ, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 11. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 32830 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49824864 | |
Jméno: | ANTIZ, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.11.1994 |
Zapsána dne: | 4.11.1994 | |
Datum sepsání společenské smlouvy : 12.7.1994 | 4.11.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.11.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vodičkova 791/39, Praha 11000, Česká republika | 18.3.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 87, Přestavlky u Čerčan 25723, Česká republika | 26.7.2018 - 18.3.2019 |
Adresa: | , Přestavlky u Čerčan 87 25723, Česká republika | 27.3.2002 - 26.7.2018 |
Adresa: | Přestavlky 71 , Přestavlky 71 25723, Česká republika | 4.11.1994 - 27.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 26.7.2018 |
Pedikúra, manikúra. | 26.7.2018 |
Masérské, rekondiční a regenerační služby. | 26.7.2018 |
kosmetické služby | 27.3.2002 |
obchodní činnost - 33a, v roz. 25 ŽZ | 4.11.1994 - 4.11.1994 |
obchodní činnost - § 33a, v roz.§ 25 ŽZ | 4.11.1994 - 26.7.2018 |
truhlářství | 4.11.1994 - 26.7.2018 |
jednatel | Ing. Luboš Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2019 |
Adresa | Klecanská 858/22, 18200 Praha |
jednatel | Taťána Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2019 |
Adresa | Klecanská 858/22, 18200 Praha |
jednatel | Anna Hromádková |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 24.1.2019 |
Adresa | 87, 25723 Přestavlky u Čerčan |
Jednatel | Zdeněk Krejcárek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2018 do 24.1.2019 |
Adresa | 87, 25723 Přestavlky u Čerčan |
Jednatel | Zdeněk Krejcárek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1994 do 26.7.2018 |
Adresa | Přestavlky 71 , 25723 Přestavlky 71 |
Jednatel | Zdeněk Krejcárek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1994 do 26.7.2018 |
Adresa | Přestavlky 71 , 25723 Přestavlky 71 |
jednatel | Anna Hromádková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2002 do 14.10.2016 |
Adresa | Panuškova 1289/5, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 49824864 |
---|---|
Jméno: | ANTIZ, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 11. 1994 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Vodičkova 791/39, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2007 |
Přerušeno od | 7. 8. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 7. 8. 2017 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2012 |
Zánik oprávnění | 7. 8. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 27. 11. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 27. 11. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Luboš Tesař |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Taťána Tesařová |
IČO: | 49824864 |
---|---|
Firma: | ANTIZ, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 11. 1994 |
Sídlo: | Vodičkova 791/39, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |