ANTEMODO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ANTEMODO a.s. (29361265) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jungmannova 319, 50601 Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 2012 a je stále aktivní. ANTEMODO a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ANTEMODO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ANTEMODO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 6. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 6665 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29361265 | |
Jméno: | ANTEMODO a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 22.6.2012 |
Zapsána dne: | 22.6.2012 | |
Část jmění společnosti ANTEMODO a.s., jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveným dne 7.11.2023, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost ANTEHOLD a.s., se sídlem Jungmannova 319, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, identifikační číslo: 016 99 121, jako na nástupnickou společnost. Rozhodný den rozdělení je 1.8.2023. | 14.12.2023 | |
Společnost ANTEMODO a.s. se rozdělila formou odštěpení sloučením, aniž by zanikla, a vyčleněná část jejího jmění určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 24.10.2022 přešla na nástupnickou společnost ANTEHOLD s.r.o., se sídlem Jungmannova 319, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 016 99 121, která změnila právní formu na akciovou společnost. | 1.12.2022 | |
Na společnost ANTEMODO a.s., se sídlem Jungmannova 319, Valdické Předměstí, Jičín, PSČ 506 01, identifikační číslo: 293 61 265, přešla dle Projektu rozdělení odštěpením sloučením vyčleněná část jmění společnosti HILARIS a.s., se sídlem Křemencova 178/10, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 277 03 321, která se rozdělila odštěpením se sloučením do společnosti ANTEMODO a.s. Rozhodný den fúze je 1.7. 2015. | 22.12.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.11.2014 |
Základní kapitál | 2 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.12.2023 | |
Základní kapitál | 12 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.12.2015 - 14.12.2023 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.6.2012 - 22.12.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 87 500 Kč | 2 | 14.12.2023 |
akcie na jméno | 175 000 Kč | 9 | 14.12.2023 |
akcie na jméno | 17 500 Kč | 2 | 14.12.2023 |
akcie na jméno | 35 000 Kč | 9 | 14.12.2023 |
akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 9 | 22.12.2015 - 14.12.2023 |
akcie na jméno | 500 000 Kč | 2 | 22.12.2015 - 14.12.2023 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 2 | 22.6.2012 - 14.12.2023 |
akcie na jméno | 200 000 Kč | 9 | 22.6.2012 - 14.12.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jungmannova 319, Jičín 50601, Česká republika | 27.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Tovární 1209, Holešov 76901, Česká republika | 22.6.2012 - 27.8.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obory činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 5.8.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obory činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 1.12.2022 - 5.8.2024 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 18.12.2018 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.6.2012 - 1.12.2022 |
Člen správní rady | Ing. Zdeněk Urban |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2024 |
Adresa | Jakubcova 552, 50601 Jičín |
Člen správní rady | Ing. Alena Vitáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2024 |
Adresa | Zahradní 518, 50743 Sobotka |
Člen správní rady | Ing. Simona Bartošková |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2022 do 5.8.2024 |
Adresa | Na Drahách 543, 76001 Zlín |
Člen správní rady | Adam Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2021 do 5.8.2024 |
Adresa | Pod Strání 770, 76001 Zlín |
Předseda správní rady | Ing. Petr Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2021 do 5.8.2024 |
Adresa | Na Drahách 543, 76001 Zlín |
Člen správní rady | Jiří Slovák |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2021 do 12.5.2022 |
Adresa | Plajnerova 1708, 76901 Holešov |
člen správní rady | Adam Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 do 30.1.2021 |
Adresa | Pod Strání 770, 76001 Zlín |
předseda správní rady | Jiří Slovák |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 do 30.1.2021 |
Adresa | Plajnerova 1708, 76901 Holešov |
Člen statutárního orgánu | Ing. Petr Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Na Drahách 543, 76001 Zlín |
předseda správní rady | Jiří Slovák |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 23.3.2020 |
Adresa | Plajnerova 1708, 76901 Holešov |
člen správní rady | Adam Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2018 do 23.3.2020 |
Adresa | Pod Strání 770, 76001 Zlín |
statutární ředitel | Ing. Petr Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 23.3.2020 |
Adresa | Na Drahách 543, 76001 Zlín |
člen správní rady | Adam Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 3.10.2018 |
Adresa | K. Světlé 488, 76001 Zlín |
člen představenstva | Marie Pavelková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 6.11.2014 |
Adresa | 167, 76901 Martinice |
člen představenstva | Jiří Slovák |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 6.11.2014 |
Adresa | Plajnerova 1708, 76901 Holešov |
předseda představenstva | Petr Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 6.11.2014 |
Adresa | Na Drahách 543, 76001 Zlín |
člen představenstva | Jiří Slovák |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2012 do 31.10.2013 |
Adresa | Plajnerova 1708, 76901 Holešov |
člen představenstva | Marie Pavelková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2012 do 31.10.2013 |
Adresa | 167, 76901 Martinice |
předseda představenstva | Ing. Petr Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2012 do 31.10.2013 |
Adresa | Na Drahách 543, 76001 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 29361265 |
---|---|
Jméno: | ANTEMODO a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 22. 6. 2012 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Jungmannova 319, Jičín 50601 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Alena Vitáková DiS. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Urban |
IČO: | 29361265 |
---|---|
Firma: | ANTEMODO a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Jičín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 6. 2012 |
Sídlo: | Jungmannova 319, Jičín 50601 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Univerzální administrativní činnosti |