ANTARES, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ANTARES, s.r.o. (49972456) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jakubské náměstí 109/1, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 1994 a je stále aktivní. ANTARES, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ANTARES, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ANTARES, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 1. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13714 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49972456 | |
Jméno: | ANTARES, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.1.1994 |
Zapsána dne: | 12.1.1994 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 2.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.7.2014 |
Základní kapitál | 16 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.1.2017 | |
Základní kapitál | 8 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.10.2012 - 4.1.2017 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.1.1994 - 24.10.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jakubské náměstí 109/1, Brno 60200, Česká republika | 21.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Zelničky 815, Moravská Nová Ves , Česká republika | 2.2.2005 - 21.1.2009 |
Adresa: | Lipina 29, Valašské Klobouky 76601, Česká republika | 12.1.1994 - 2.2.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 2.7.2014 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 2.7.2014 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 24.10.2012 - 2.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.9.2010 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 6.9.2010 - 24.10.2012 |
hostinská činnost | 2.2.2005 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 12.1.1994 - 6.9.2010 |
jednatel | Miloslav Furch |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 |
Adresa | Luční 1360, 69123 Pohořelice |
jednatel | Vendula Skalníková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 |
Adresa | Hlavní 386, 69154 Týnec |
jednatel | Vendula Skalníková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 do 21.3.2016 |
Adresa | Hlavní 386, 69154 Týnec |
jednatel | Miloslav Furch |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2010 do 21.3.2016 |
Adresa | Luční 1360, 69123 Pohořelice |
jednatel | Petr Skalník |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2005 do 21.1.2009 |
Adresa | Zelničky 815, Moravská Nová Ves |
jednatel | Vendula Skalníková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2005 do 21.1.2009 |
Adresa | U Jordánky 901, Moravská Nová Ves |
jednatel | František Juračka |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1994 do 2.2.2005 |
Adresa | Lipina 29, 76601 Valašské Klobouky |
jednatel | Petr Šico |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.1994 do 2.2.2005 |
Adresa | 201, 76845 Rusava |
jednatel | Petr Šico |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1994 do 26.1.1994 |
Adresa | 201, 78645 Rusava |
IČO (identifikační číslo): | 49972456 |
---|---|
Jméno: | ANTARES, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 1. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 2. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 1. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vendula Skalníková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Furch |
IČO: | 49972456 |
---|---|
Firma: | ANTARES, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 1. 1994 |
Sídlo: | Jakubské náměstí 109/1, Brno 60200 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Silniční nákladní doprava |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |