ANNITA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ANNITA a.s. (63998467) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Komořsku 2176/2B, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 10. 1995 a je stále aktivní. ANNITA a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ANNITA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ANNITA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 10. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3421 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63998467 | |
Jméno: | ANNITA a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 10.10.1995 |
Zapsána dne: | 10.10.1995 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 5.9.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 5.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.9.2014 | |
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o tom, že a) základní kapitál společnosti se snižuje o částku 6.030.000,- Kč z dosavadní výše 8.100.000,- Kč na základní kapitál ve výši 2.070.000,- Kč, a to - v rozsahu 2.067.000,- Kč z důvodu úhrady neuhrazené ztráty z minulých let hospodaření společnosti a - v rozsahu 3.963.000,- Kč z důvodu, že společnost je ve vztahu ke své aktuální činnosti překapitalizovaná, neboť významně utlumila svoji činnost, zejména v oblasti pronájmu nemovitostí, a pro její další podnikatelské směřování do budoucna postačí základn í kapitál ve výši blízké minimální výši základního kapitálu stanovené zákonem. b) částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 6.030.000,- Kč, bude použita takto: - v rozsahu 2.067.000,- Kč na úhradu dosud neuhrazené ztráty z minulých let hospodaření společnosti a - v rozsahu 3.963.000,- Kč bude poté, kdy bude řádně naloženo s akciemi, vyplacena jedinému akcionáři c) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie bude snížena ze stávajících 90,- Kč na 23 Kč (slovy dvacet tři korun českých). d) jediný akcionář je povinen předložit společnosti hromadnou akcii nahrazující listinné akcie o jmenovité hodnotě 90,- Kč za účelem jejich výměny za hromadnou akcii, nahrazující jednotlivé listinné akcie o jmenovité hodnotě 23 Kč nejpozději do 30 dnů o d nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. | 8.8.2008 - 5.9.2014 | |
Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl dne 5.3.2004 že : a) základní kapitál společnosti se snižuje o částku 81,900.000,- Kč z dosavadní výše 90,000.000 na základní kapitál ve výši 8,100.000,- Kč a to z důvodu úhrady neuhrazené ztráty minulých let b) částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 81,900.000,- Kč bude použita na úhradu dosud neuhrazené ztráty minulých let c)snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie ve výši 1.000,- Kč bude nadále 90,- Kč d) akcionáři jsou povinni předložit společnosti akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za účelem jejich výměny za akcie o jmenovité hodnotě 90,- Kč nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku | 30.3.2004 - 12.6.2004 |
Základní kapitál | 2 070 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.9.2009 | |
Základní kapitál | 8 100 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.6.2004 - 15.9.2009 | |
Základní kapitál | 90 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 20.4.2002 - 12.6.2004 | |
Základní kapitál | 90 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.10.1995 - 20.4.2002 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 23 Kč | 90 000 | 15.9.2009 |
Kmenové akcie na jméno | 90 Kč | 90 000 | 12.6.2004 - 15.9.2009 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 90 000 | 30.3.2004 - 12.6.2004 |
Kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 90 000 | 20.4.2002 - 30.3.2004 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 90 000 | 10.10.1995 - 20.4.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Komořsku 2176/2b, Praha 14300, Česká republika | 15.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Smotlachova 580/1, Praha 4 , Česká republika | 10.10.1995 - 15.3.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 5.9.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.9.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 30.3.2004 - 5.9.2014 |
výroba potravin a nápojů, vyjma činností uvedených v přílohách živnostenského zákona | 10.10.1995 - 5.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného | 10.10.1995 - 5.9.2014 |
činnost organizačních poradců | 10.10.1995 - 5.9.2014 |
výzkum a vývoj potravin a nápojů | 10.10.1995 - 5.9.2014 |
člen představenstva | Ing. Jiří Hotzký |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 |
Adresa | Na Komořsku 2176/2b, 14300 Praha |
člen představenstva | Ing. Jiří Hotzký |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 do 16.12.2020 |
Adresa | Smotlachova 580/1, 14200 Praha |
člen představenstva | Ing. Jiří Hotzký |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2010 do 5.9.2014 |
Adresa | Smotlachova 580/1, 14200 Praha 4 |
člen představenstva | Ing. Jiří Hotzký |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2006 do 10.11.2010 |
Adresa | Na Komořsku 2176, 14300 Praha 4 |
předseda představenstva | Ing. Jiří Hotzký |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1995 do 21.11.2006 |
Adresa | Na Komořsku 2176, Praha 4 |
místopředseda představenstva | JUDr. Daniel Chamrád |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1995 do 21.11.2006 |
Adresa | Kouřimská 3, Praha 3 |
člen představenstva | Linda Hotzká |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2002 do 21.11.2006 |
Adresa | Lešenská 546/1, Praha 8 |
člen představenstva | ing. Naděžda Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1995 do 21.1.2002 |
Adresa | U plynárny 21, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 63998467 |
---|---|
Jméno: | ANNITA a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 29. 9. 1995 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Komořsku 2176/2, Praha 14300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 63998467 |
---|---|
Firma: | ANNITA a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 9. 1995 |
Sídlo: | Na Komořsku 2176/2, Praha 14300 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Technické zkoušky a analýzy |