ANLA, v.o.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ANLA, v.o.s. "^v likvidaci"^ (25363361) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Slezská 147, 73514 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 1996 ANLA, v.o.s. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ANLA, v.o.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ANLA, v.o.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 12. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1086 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25363361 | |
Jméno: | ANLA, v.o.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 19.12.1996 |
Zapsána dne: | 19.12.1996 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Společnost byla zrušena s likvidací a jmenován likvidátor usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.11.2007, sp.zn. 15 Cm 91/2007-29, které nabylo právní moci dne 12.12.2007. | 21.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slezská 147, Orlová 73514, Česká republika | 22.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | č. 147, Orlová-Poruba , Česká republika | 19.12.1996 - 22.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.12.1996 - 7.5.2004 |
Anna Šurabová | |
Ve funkci | od 2.12.2020 |
Adresa | Polní 966, 73514 Orlová |
Ladislav Poles | |
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | Školní 277/39, 73601 Havířov |
Anna Šurabová | |
Ve funkci | od 22.10.2015 do 2.12.2020 |
Adresa | F. S. Tůmy 1201, 73514 Orlová |
Anna Šurabová | |
Ve funkci | od 26.5.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | F. S. Tůmy 1201, Orlová-Lutyně |
Ladislav Poles | |
Ve funkci | od 26.5.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | Školní 39/277, Havířov-Šumbark |
Anna Kaličiaková | |
Ve funkci | od 19.12.1996 do 26.5.2012 |
Adresa | F. S. Tůmy 1201, Orlová-Lutyně |
Ladislav Poles | |
Ve funkci | od 19.12.1996 do 26.5.2012 |
Adresa | Školní 39/277, Havířov-Šumbark |
IČO: | 25363361 |
---|---|
Firma: | ANLA, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Orlová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 1996 |
Sídlo: | Slezská 147, Orlová 73514 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |