Ankra Steel, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ankra Steel, s.r.o. (46581341) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Slezská 320, 73514 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 1992 a je stále aktivní. Ankra Steel, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Ankra Steel, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ankra Steel, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 6. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3519 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46581341 | |
Jméno: | ANKRA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.6.1992 |
Zapsána dne: | 23.6.1992 |
Základní kapitál | 287 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.3.1998 | |
Základní kapitál | 280 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.1992 - 26.3.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slezská 320, Orlová 73514, Česká republika | 15.8.2022 |
---|---|---|
Adresa: | U Tesly 1825, Petřvald 73541, Česká republika | 27.3.2014 - 15.8.2022 |
Adresa: | U Tesly 1825, Petřvald u Karviné 73541, Česká republika | 27.8.2008 - 23.2.2010 |
Adresa: | U Tesly 1825, Petřvald u Karviné , Česká republika | 7.11.2001 - 27.8.2008 |
Adresa: | U Tesly 1, Petřvald u Karviné , Česká republika | 25.6.1993 - 7.11.2001 |
Adresa: | Točitá 7, Havířov - Bludovice 73601, Česká republika | 23.6.1992 - 25.6.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Výroba plastových a pryžových výrobků - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Výroba strojů a zařízení - Velkoobchod a maloobchod - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Poskytování technických služeb | 15.8.2022 |
Obráběčství | 27.3.2014 |
Zámečnictví, nástrojářství | 27.3.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.3.2014 - 15.8.2022 |
výzkum, vývoj a výroba kotevních a výztužných prvků a zařízení | 30.7.2002 - 27.3.2014 |
výroba ocelových konstrukcí, technických prostředků a strojních součástí pro doly, stavebnictví a dopravu průmyslovým způsobem | 26.3.1998 - 27.3.2014 |
opravy důlních strojů a zařízení včetně výroby náhradních dílů, výroba a dodávky prvků svorníkové výztuže při výše uvedených činnostech | 26.3.1998 - 27.3.2014 |
zajišťování podzemních prostorů zejména svorníkováním injektáží apod. a provádění sanačních prací v podzemních dílech včetně projekčních prací spojených s touto činností | 26.3.1998 - 27.3.2014 |
opravy a údržba odpadových kanalizací | 26.3.1998 - 27.3.2014 |
svářečské práce | 2.5.1996 - 27.3.2014 |
stavba strojů s mechanickým pohonem | 25.6.1993 - 26.3.1998 |
zámečnictví | 25.6.1993 - 27.3.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.6.1992 - 27.3.2014 |
Jednatel | Patrik Gellrich |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2021 |
Adresa | Michálkovická 2031/109b, 71000 Ostrava |
Jednatel | Milan Lichna |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 23.6.2021 |
Adresa | 164, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | Čestmír Lichna |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 23.6.2021 |
Adresa | Bruzovská 70, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | Čestmír Lichna |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | Bruzovská 70, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | Milan Lichna |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | 164, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Libor Paloncy |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2008 do 27.3.2014 |
Adresa | Rodinná 1089, 73514 Orlová 3 |
jednatel | ing. Libor Paloncy |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1993 do 27.8.2008 |
Adresa | Poruba 1089, Orlová 3 |
jednatel | Jarmila Kaliňáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1992 do 6.1.2005 |
Adresa | Pikartská 34, Ostrava 2 |
jednatel | Petr Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1993 do 6.1.2005 |
Adresa | U cihelny 811, Ostrava - Polanka |
jednatel | František Palupa |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1992 do 25.6.1993 |
Adresa | Okružní 930, Orlová - Lutyně |
IČO (identifikační číslo): | 46581341 |
---|---|
Jméno: | Ankra Steel, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 6. 1992 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Slezská 320, Orlová 73514 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 9. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2002 |
Zánik oprávnění | 18. 3. 2009 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2002 |
Zánik oprávnění | 18. 3. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 29. 11. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Patrik Gellrich |
---|
IČO: | 46581341 |
---|---|
Firma: | Ankra Steel, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Orlová |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 6. 1992 |
Sídlo: | Slezská 320, Orlová 73514 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Výroba zámků a kování |
Výroba ostatních kovodělných výrobků |
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví |
Činnosti související s odpadními vodami |
Demolice a příprava staveniště |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |