ANGUMER a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ANGUMER a.s. (28984773) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Balbínova 206/16, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 2009 a je stále aktivní. ANGUMER a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ANGUMER a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ANGUMER a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15684 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28984773 | |
Jméno: | ANGUMER a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 3.11.2009 |
Zapsána dne: | 3.11.2009 | |
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 15. 9. 2021, který byl schválen dne 1. 12. 2021, došlo ke sloučení, při němž na společnost ANGUMER a.s., jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Šlikova 1, s.r.o., se sídlem Šlikova 13 16/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 62580558. Rozhodný den fúze byl stanoven na den 1. 1. 2021. | 1.12.2021 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.11.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 30.9.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 3.11.2009 - 30.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Balbínova 206/16, Praha 2 12000, Česká republika | 30.11.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 3.11.2009 - 30.11.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 1.12.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona | 30.9.2014 - 1.12.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 3.11.2009 - 30.9.2014 |
Předseda správní rady | Ing. Alexandr Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2021 |
Adresa | Balbínova 206/16, 12000 Praha |
Člen správní rady | Michal Král |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2021 |
Adresa | Balbínova 206/16, 12000 Praha |
člen správní rady | Ing. Alexandr Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2014 do 1.12.2021 |
Adresa | Balbínova 206/16, 12000 Praha |
statutární ředitel | Ing. Alexandr Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Balbínova 206/16, 12000 Praha |
člen představenstva | Ing. Bohumil Vostrý |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2009 do 30.9.2014 |
Adresa | Kloboukova 2261/79, 14900 Praha 4 |
člen představenstva | Ing. Josef Civín |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2009 do 30.9.2014 |
Adresa | Podbělohorská 1483/58, 15000 Praha 5 |
předseda představenstva | Ing. Alexandr Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2013 do 30.9.2014 |
Adresa | Balbínova 206/16, 12000 Praha 2 |
předseda představenstva | Ing. Alexandr Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2009 do 13.12.2013 |
Adresa | Balbínova 206/16, 12000 Praha 2 |
člen představenstva | Michala Kubošková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2009 do 30.11.2009 |
Adresa | Ústavní 131, 18100 Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 28984773 |
---|---|
Jméno: | ANGUMER a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 3. 11. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Balbínova 206/16, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 12. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Alexandr Vacek |
---|
IČO: | 28984773 |
---|---|
Firma: | ANGUMER a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 11. 2009 |
Sídlo: | Balbínova 206/16, Praha 12000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |